Branches (1)
Reports for Hilber Immobilien & Treuhand GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Hilber Immobilien & Treuhand GmbH
- Hilber Immobilien & Treuhand GmbH is a Limited liability company with its legal headquarters in Sarnen. Hilber Immobilien & Treuhand GmbH belongs to the industry «Management of real estate portfolio properties» and is currently active.
- The company was founded on 02.02.2016.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 14.02.2020.
- The company is registered in the commercial register OW under the UID CHE-352.767.702.
- On the same address as Hilber Immobilien & Treuhand GmbH there are 14 other active companies registered. These include: Astina Haus und Bau AG, Carona Haustechnik AG, Carrier Community GmbH.
Commercial register information
Entry in the commercial register
02.02.2016
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Sarnen
Commercial Registry Office
OW
Commercial register number
CH-140.4.439.121-6
UID/VAT
CHE-352.767.702
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien, das Erstellen von Immobilienschatzungen, die Beratung im Bereich der Immobilienentwicklungen, die Vermittlung von Immobilien und die Buchführung von KMU's. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, veräussern und verwalten, mieten und vermieten, pachten und verpachten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Hilber Immobilien & Treuhand GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004830525, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Hilber Immobilien & Treuhand GmbH, in Sarnen, CHE-352.767.702, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2016, Publ. 3079893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Roger Armand, von Salgesch, in Sarnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilber, Richard Werner, von Degersheim, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 3079893, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Hilber Immobilien & Treuhand GmbH, in Sarnen, CHE-352.767.702, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2649685).
Zweigniederlassung neu:
Hergiswil NW (CHE-432.017.923).
Publication number: 2649685, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Hilber Immobilien & Treuhand GmbH, in Sarnen, CHE-352.767.702, Marktstrasse 10, 6060 Sarnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.01.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien, das Erstellen von Immobilienschatzungen, die Beratung im Bereich der Immobilienentwicklungen, die Vermittlung von Immobilien und die Buchführung von KMU's. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, veräussern und verwalten, mieten und vermieten, pachten und verpachten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 40'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage- und -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Richard Werner Hilber, in Hergiswil, das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens 'Verwaltung und Treuhand Hilber' ( CHE-108.330.714), in Sarnen, gemäss Vertrag vom 29.01.2016 und Übernahmebilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 71'003.68 und Passiven von CHF 50'696.30 sowie einer Bareinzahlung von CHF 20'000.00, wofür 40 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 307.38 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen brieflich oder per E-Mail. Gemäss Gründererklärung vom 29.01.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Portmann, Roger Armand, von Salgesch, in Sarnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hilber, Richard Werner, von Degersheim, in Hergiswil (NW), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hollenweger-Hilber, Susanne Pia, von Entlebuch, in Hergiswil (NW), mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.