About GREEN PALM Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- The management of the company GREEN PALM Gesellschaft mit beschränkter Haftung consists of 0 persons.
- On the 10.07.2018 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- There are 60 other active companies that have registered an identical address. These include: Accredo Aktiengesellschaft, Adabe Investments S.A., Adron Foundation.
Ownership structure
Holdings
Latest notifications for GREEN PALM Gesellschaft mit beschränkter Haftung
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 20239027, (1)
Handelsregister 10.07.2018, GREEN PALM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Ruggell (FL-0001.052.772-5) Anstalt Statuten neu: 06.07.2018.
Rechtsnatur neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Firma bzw.
Name neu:
GREEN PALM Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Handelstransaktionen im Ausland. Kauf und Verkauf von Gütern, insbesondere von Rohstoffen und industriellen Produkten und Waren aller Art. Beteiligungen an anderen Gesellschaften oder Unternehmungen für eigene und fremde Rechnung. Handels und Finanzgeschäfte aller Art, Übernahme von Vertretungen, Patent- und Lizenzverwertungen, Anlage und Verwertung von Vermögenswerten aller Art. Durchführung aller mit diesem Zwecke im Zusammenhang stehenden und vom Verwaltungsrat als im Interesse der Gesellschaft gehaltenen Finanz- und Handelstransaktionen.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen in gesetzlicher Form. Umwandlung der Anstalt in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung lt. Beschluss des Inhabers der Gründerrechte vom 06.07.2018.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Hasler, Markus Manfred, StA: Liechtenstein, 9491 Ruggell, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mongia, Giulio, StA: Italien, 31020 Refrontolo Treviso, Gesellschafter, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00.
Publication number: 20238278, (1)
Handelsregister 20.06.2018, Green Palm Establishment, Ruggell (FL-0001.052.772-5) Anstalt Firma bzw.
Name neu:
Green Palm Establishment.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
c/o FIBEKO Treuhandanstalt, Industriestrasse 26, 9491 Ruggell. Aufhebung der amtlich verfügten Auflösung und Liquidation lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 13.06.2018. [gestrichen: Amtliche Auflösung und Liquidation der Anstalt lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 23.09.2015 (Art. 971 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 PGR in Verbindung mit Art. 114 HRV).].Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Hasler, Markus Manfred, StA: Liechtenstein, 9491 Ruggell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator mit Einzelunterschrift].
Publication number: 20208174, (1)
Handelsregister 25/03/2016, Green Palm Establishment in Liquidation, Ruggell (FL-0001.052.772-5) Anstalt Abberufung von Dr.iur. Thomas Wilhelm, Lova-Center, 9490 Vaduz und Bestellung von Markus M. Hasler, Industriestrasse 26, 9491 Ruggell, zum Liquidator lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 23.03.2016.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Wilhelm, Dr.iur. Thomas Martin Joseph, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Hasler, Markus Manfred, StA: Liechtenstein, 9491 Ruggell, Liquidator, mit Einzelunterschrift.