About GRAND HOLDINGS ESTABLISHMENT in Liquidation
- The management of the company GRAND HOLDINGS ESTABLISHMENT in Liquidation consists of 0 persons.
- The company has last modified its commercial register entry on 22.02.2018. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- ABDERA LIMITED, ABO EGLA TRUST, AGON STIFTUNG have the same address as GRAND HOLDINGS ESTABLISHMENT in Liquidation.
Ownership structure
Holdings
Latest notifications for GRAND HOLDINGS ESTABLISHMENT in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 20234498, (1)
Handelsregister 22.02.2018, GRAND HOLDINGS ESTABLISHMENT in Liquidation, Vaduz (FL-0002.023.916-6) Anstalt Firma bzw.
Name neu:
GRAND HOLDINGS ESTABLISHMENT in Liquidation. Die Anstalt wurde mit Beschluss des obersten Organs vom 16.02.2018 aufgelöst und befindet sich in Liquidation.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Sele, lic.iur.oec.HSG Hugo Joseph, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frommelt, Dr.iur. Veit Egmond, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Negele, Richard, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 20230520, (1)
Handelsregister 28/10/2017, GRAND HOLDINGS ESTABLISHMENT, Vaduz (FL-0002.023.916-6) Anstalt Firma bzw.
Name neu:
GRAND HOLDINGS ESTABLISHMENT. Aufhebung der Liquidation lt. Beschluss des obersten Organs vom 25.10.2017. [gestrichen: Die Anstalt wurde mit Beschluss des obersten Organs vom 06.09.2017 aufgelöst und befindet sich in Liquidation.].Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Negele, Richard, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Liquidator mit Einzelunterschrift];
Sele, lic.iur.oec.HSG Hugo Joseph, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frommelt, Dr.iur. Veit Egmond, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 20229357, (1)
Handelsregister 19.09.2017, GRAND HOLDINGS ESTABLISHMENT, Vaduz (FL-0002.023.916-6) Anstalt Firma bzw.
Name neu:
GRAND HOLDINGS ESTABLISHMENT in Liquidation. Die Anstalt wurde mit Beschluss des obersten Organs vom 06.09.2017 aufgelöst und befindet sich in Liquidation.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Sele, lic.iur.lic.oec.HSG Hugo Joseph, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frommelt, Dr.iur. Veit Egmond, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Negele, Richard, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].