Reports for Genossenschaft Zeitgut Toggenburg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Genossenschaft Zeitgut Toggenburg
- Genossenschaft Zeitgut Toggenburg with its legal headquarters in Lichtensteig is active. Genossenschaft Zeitgut Toggenburg operates in the sector «Religious, political or secular associations».
- The management of the organization Genossenschaft Zeitgut Toggenburg, which was founded on the 16.03.2017, consists of 13 persons.
- The last commercial register change was made on 04.07.2023. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The organization is registered in the commercial register SG under the UID CHE-450.720.475.
- Companies with an identical address: Annen Wein, Genossenschaft Macher-Zentrum Toggenburg, lösungsstube gmbh.
Management (13)
newest members of the administration
Ralph Rütsche,
Claudia Fritsche,
Felix Josef Fust,
Meta Engler-Eggenberger,
Monika Alpiger-Grob
newest authorized signatories
Ralph Rütsche,
Pamela Marlis Städler Kuster,
Markus Windirsch
Commercial register information
Entry in the commercial register
16.03.2017
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Lichtensteig
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.5.081.753-3
UID/VAT
CHE-450.720.475
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zeitgut Toggenburg bezweckt die Verbreitung von Zeitgutschriften für Unterstützung und Begleitung (Nachbarschaftshilfe) als vierte Vorsorgesäule. Zeitgut Toggenburg kann non-monetäre, finanzielle, zivilgesellschaftlich und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung | Wattwil | 21.03.2017 |
Other company names
Past and translated company names
- KISS-Genossenschaft Toggenburg
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Genossenschaft Zeitgut Toggenburg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005785978, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Zeitgut Toggenburg, in Lichtensteig, CHE-450.720.475, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005725154).
Statutenänderung:
04.05.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Markus, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Uzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Roland, von Kirchlindach, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mock, Emma, genannt Emmy, von Schwellbrunn, in Oberhelfenschwil (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Susanne, von Lichtensteig, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiwiller, Monika, von Waldkirch, in Ulisbach (Wattwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Ralph, von Bütschwil-Ganterschwil, in Lütisburg Station (Lütisburg), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städler Kuster, Pamela Marlis, von Altstätten, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alpiger-Grob, Monika, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann Schläpfer, Silvia Karin, von Ermatingen, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engler-Eggenberger, Meta, von St. Gallen, in Ebnat-Kappel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritsche, Claudia, von Basel, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fust, Felix Josef, von Mosnang, in Kirchberg SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung. [Die publikationspflichtigen Tatsachen der Statutenänderung haben keine Änderungen erfahren.]
Publication number: HR02-1005725154, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Zeitgut Toggenburg, in Lichtensteig, CHE-450.720.475, Genossenschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879641).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mock, Emma, genannt Emmy, von Schwellbrunn, in Oberhelfenschwil (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Oberhelfenschwil]. [behördliche Änderung infolge Gemeindefusion].
Publication number: HR02-1004879641, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
KISS-Genossenschaft Toggenburg, in Lichtensteig, CHE-450.720.475, Genossenschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2017, S.0, Publ. 3415965).
Statutenänderung:
27.03.2020.
Firma neu:
Genossenschaft Zeitgut Toggenburg.
Domizil neu:
Postgasse 1, 9620 Lichtensteig.
Zweck neu:
Zeitgut Toggenburg bezweckt die Verbreitung von Zeitgutschriften für Unterstützung und Begleitung (Nachbarschaftshilfe) als vierte Vorsorgesäule. Zeitgut Toggenburg kann non-monetäre, finanzielle, zivilgesellschaftlich und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter/innen der Zeitgut Toggenburg erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Gertrud, genannt Trudi, von Zürich, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer-Schiegg, Raimund, genannt Remo, von Neckertal, in Degersheim, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Fridolin, von Jonschwil, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windirsch, Markus, von Wattwil, in Wattwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Roland, von Kirchlindach, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Peter, von Sirnach, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blatter, Nelly Jeannine, von Wattwil, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruff Eberhardt, Sabina, von Trüllikon, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in St. Gallen];
Weber, Susanne, von Lichtensteig, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheiwiller, Monika, von Waldkirch, in Ulisbach (Wattwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Staniszewski, Karolina Anna, von Wittenbach, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.