Reports for Genossenschaft Naturfreunde-Zeltplatz am Greifensee
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Genossenschaft Naturfreunde-Zeltplatz am Greifensee
- Genossenschaft Naturfreunde-Zeltplatz am Greifensee with its legal headquarters in Maur is a Cooperative from the sector «Operation of campgrounds». Genossenschaft Naturfreunde-Zeltplatz am Greifensee is active.
- The management of the organization Genossenschaft Naturfreunde-Zeltplatz am Greifensee, which was founded on the 23.04.1998, consists of 7 persons.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 21.06.2022.
- The reported UID is CHE-102.747.501.
Management (7)
newest members of the administration
Julia Fischer,
Patricia Cavegn,
Iris Richi,
Peter Gasser,
Andreas Fischer
newest authorized signatories
Commercial register information
Entry in the commercial register
23.04.1998
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Maur
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.5.000.290-4
UID/VAT
CHE-102.747.501
Sector
Operation of campgrounds
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe durch den Erwerb und das Führen des Naturfreunde-Zeltplatzes am Greifensee ihren Mitgliedern sowie allen interessierten Dritten Erholung und sportliche Bestätigung in einer intakten Umwelt und Natur zu ermöglichen. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist nicht gewinnstrebig; sie anerkennt die Grundsätze und Ziele der Naturfreundebewegung; sie ist bestrebt, ökologische Erkenntnisse in Bau, Betrieb und Umgebung ihrer Liegenschaften umzusetzen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Genossenschaft Naturfreunde-Zeltplatz am Greifensee
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005500246, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Naturfreunde-Zeltplatz am Greifensee, in Maur, CHE-102.747.501, Genossenschaft (SHAB Nr. 130 vom 06.07.2012, S.0, Publ. 6756716).
Statutenänderung:
31.07.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, Patricia, von Lumnezia, in Adliswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Julia, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Erich, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6756716, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Naturfreunde-Zeltplatz am Greifensee, in Maur, CH-020.5.000.290-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S. 27, Publ. 5330086).
Statutenänderung:
16.03.2012.
Domizil neu:
Aschbach 20, 8124 Maur. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollhalder, Jakob, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bollhalder, Margrit, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieken, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richi, Iris, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5330086, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Naturfreunde-Zeltplatz am Greifensee, in Zürich, CH-020.5.000.290-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2006, S. 19, Publ. 3603176).
Statutenänderung:
26.03.2009.
Sitz neu:
Maur.
Domizil neu:
Am Aschbach, 8124 Maur.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 500.-- zu übernehmen.]. Gemäss Erklärung vom 29.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschudin, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrni, Gisela, von Unterlangenegg, in Niederweningen, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Heinrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fahrni, Peter, von Unterlangenegg, in Niederweningen, Mitglied der Verwaltung und Protokollführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vonderschmitt, Alfred, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Madeleine, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schindel, Elisabeth, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Andreas, von Zürich, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Peter, von Zeiningen, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rieken, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.