Reports for Genossenschaft Buchseeweg Köniz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Genossenschaft Buchseeweg Köniz
- Genossenschaft Buchseeweg Köniz with its legal headquarters in Köniz is active. Genossenschaft Buchseeweg Köniz operates in the sector «Management of real estate portfolio properties».
- The management of the organization Genossenschaft Buchseeweg Köniz consists of 5 persons.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 13.02.2024.
- The organization's UID is CHE-104.448.423.
Management (5)
newest members of the administration
Guido Perrelet,
Dr. Regula Schorta Schiess,
Stefan Baumgartner,
Ulrich Eduard Bühler,
Michael Maurer
newest authorized signatories
Guido Perrelet,
Dr. Regula Schorta Schiess,
Stefan Baumgartner,
Ulrich Eduard Bühler,
Michael Maurer
Commercial register information
Entry in the commercial register
31.07.1997
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Köniz
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-035.5.015.074-6
UID/VAT
CHE-104.448.423
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Genossenschaft bezweckt den Erwerb, den Betrieb, den Unterhalt und die Erneuerung der Gemeinschaftsparzelle der Überbauung Buchseeweg in Köniz, Köniz-Grundbuchblatt Nr. 9475, insbesondere bezüglich des Wegnetzes, der Containerabstellplätze sowie der Spiel- und Aufenthaltsflächen sowie aller übrigen Gemeinschaftsanlagen, wie insbesondere die Heizzentralen und Velounterstände sowie Schutzräume im Krisenfall. Die Genossenschaft bezweckt weiter die Erhaltung des guten Aussehens und Ansehens der Überbauung Buchseeweg in Köniz; die Wahrnehmung von siedlungsinternen Koordinationsaufgaben; die Beratung der Genossenschafter in allen siedlungsspezifischen Fragen; die Vertretung der Siedlungsbewohner nach aussen. Die Genossenschaft kann die Mitgliedschaft bei Dachorganisationen gemeinnütziger Bauträger erwerben. Ferner kann sie Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Genossenschaft Buchseeweg Köniz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005959513, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Buchseeweg Köniz, in Köniz, CHE-104.448.423, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005661945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meichle, Rolf, von Basel, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrelet, Guido, von Le Locle, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005661945, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Buchseeweg Köniz, in Köniz, CHE-104.448.423, Genossenschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauswirth-Stalder, Andrea, von Sumiswald und Saanen, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Stefan, von Bern, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Ulrich, von Frutigen, in Köniz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Stefan, von Trub, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Michael genannt Mike, von Diemtigen, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meichle, Rolf, von Basel, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schorta Schiess, Regula, von Zernez und Herisau, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2759381, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Buchseeweg Köniz, in Köniz, CHE-104.448.423, Genossenschaft (SHAB Nr. 167 vom 01.09.2014, Publ. 1689529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Christian, von Herisau, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Stefan, von Bern, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.