Reports for Gehrig AG Generalunternehmung
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Gehrig AG Generalunternehmung
- Gehrig AG Generalunternehmung has its legal headquarters in Wil SG and is active. It is a Company limited by shares (AG) and active in the industry «General structural engineering».
- There are 3 active persons registered in the management.
- The company has last changed their commercial register entry on 15.12.2022, under «Notifications» you will find all changes.
- In the commercial register the company Gehrig AG Generalunternehmung is registered under the UID CHE-113.192.961.
Management (3)
newest board members
Otto August Maria Gehrig,
Christoph Gehrig-Stieger,
Reto Stefan Gehrig
newest authorized signatories
Otto August Maria Gehrig,
Christoph Gehrig-Stieger,
Reto Stefan Gehrig
Commercial register information
Entry in the commercial register
03.10.2006
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Wil (SG)
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.3.060.025-0
UID/VAT
CHE-113.192.961
Sector
General structural engineering
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Entwicklung, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Gebert Revision AG | Wil (SG) | 15.12.2022 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Gebert Treuhand | Wil (SG) | 09.10.2006 | 14.12.2022 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Gehrig AG Generalunternehmung
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005629431, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gehrig AG Generalunternehmung, in Wil (SG), CHE-113.192.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004989249).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebert Treuhand (CHE-107.424.608), in Wil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebert Revision AG (CHE-219.027.752), in Wil SG, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004989249, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gehrig AG Generalunternehmung, in Wil (SG), CHE-113.192.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2006, S.12, Publ. 3582550).
Statutenänderung:
23.09.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Entwicklung, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Otto August, von Kirchberg (SG), in Wuppenau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gehrig, Christoph Urs, von Kirchberg (SG), in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gehrig, Reto Stefan, von Kirchberg (SG), in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gebert Treuhand (CHE-107.424.608), in Wil SG, Revisionsstelle [bisher: Gebert Treuhand]. [Anpassung Funktionen sowie Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Publication number: 3582550, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gehrig AG Generalunternehmung, in Wil SG, CH-320.3.060.025-0, Neugrubenstrasse 28, 9500 Wil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2006.
Zweck:
Erwerb, Entwicklung, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Gehrig, Otto August, von Kirchberg SG, in Wuppenau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gehrig, Reto Stefan, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Christoph Urs, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebert Treuhand, in Wil SG, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.