Reports for Gastronomie Lokremise AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Gastronomie Lokremise AG
- Gastronomie Lokremise AG with its legal headquarters in St. Gallen is active. Gastronomie Lokremise AG operates in the sector «Operation of restaurants».
- The management has 3 active persons registered.
- The company has last modified its commercial register entry on 26.04.2021. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The reported UID is CHE-414.559.480.
Commercial register information
Entry in the commercial register
10.02.2020
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
St. Gallen
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.3.088.207-1
UID/VAT
CHE-414.559.480
Sector
Operation of restaurants
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb von Gastronomieunternehmen mit Restaurant, Bar und anderen Gastronomieformen, die Ausübung von Managementmandaten und Beratungen, Import von und Handel mit Wein, Spirituosen, Lebensmitteln, Textilien und weiteren Waren im Zusammenhang mit Gastronomie, Schulungen aller Art sowie den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften zugunsten von verbundenen Unternehmen eingehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. sowie Lizenzen jeder Art erwerben, verwalten, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, die in ihren Geschäftsbereich fallen, und sie kann alle Massnahmen treffen, die indirekt oder direkt geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Kronenberger Treuhand AG | Luzern | 26.04.2021 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Gastroconsult AG | Luzern | 13.02.2020 | 25.04.2021 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Gastronomie Lokremise AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005159624, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gastronomie Lokremise AG, in St. Gallen, CHE-414.559.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829528).
Domizil neu:
Grünbergstrasse 7, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gastroconsult AG (CHE-454.882.208), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vörös, Samuel, von St. Gallen, in St. Niklausen LU (Horw), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Kronenberger Treuhand AG (CHE-107.477.651), in Luzern, Revisionsstelle.
Publication number: HR01-1004829528, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gastronomie Lokremise AG, in St. Gallen, CHE-414.559.480, Davidstrasse 40, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.02.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb von Gastronomieunternehmen mit Restaurant, Bar und anderen Gastronomieformen, die Ausübung von Managementmandaten und Beratungen, Import von und Handel mit Wein, Spirituosen, Lebensmitteln, Textilien und weiteren Waren im Zusammenhang mit Gastronomie, Schulungen aller Art sowie den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften zugunsten von verbundenen Unternehmen eingehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc. sowie Lizenzen jeder Art erwerben, verwalten, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, die in ihren Geschäftsbereich fallen, und sie kann alle Massnahmen treffen, die indirekt oder direkt geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre, vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes be-stimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Vörös, Samuel, von St. Gallen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daku, Mehmet, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Dr. Marcel, von Riederalp, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gastroconsult AG (CHE-454.882.208), in Luzern, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.