Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Pius Kappeler
Kirchweg 12
6022 Grosswangen
Reports for GAB AG Gemeinschaftsantennen-Anlagen Betreiber
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
02.08.1978
Deletion from the commercial register
08.06.2015
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Grosswangen
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.3.006.291-3
UID/VAT
CHE-103.975.252
Sector
Other construction
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Bau, Betrieb und Unterhalt von Gemeinschaftsantennenanlagen für den Empfang und die Verbreitung von Radio- und Fernsehsignalen und anderen Kommunikationsdienstleistungen; Erwerb, Halten, Veräusserung, Belastung, Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien; Beteiligungen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
BV Treuhand AG | Grosswangen | <2004 | 07.06.2015 |
Other company names
Past and translated company names
- Gemeinschafts-Antennenanlage Grosswangen AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: GAB AG Gemeinschaftsantennen-Anlagen Betreiber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2192981, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
GAB AG Gemeinschaftsantennen-Anlagen Betreiber, in Grosswangen, CHE-103.975.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1737617). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die WWZ Telekom AG, in Zug (CHE-103.952.156), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publication number: 1737617, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
GAB AG Gemeinschaftsantennen-Anlagen Betreiber, in Grosswangen, CHE-103.975.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2008, S. 10, Publ. 4487854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Norbert, von Buttisholz, in Buttisholz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Andreas, von Buttisholz und Grosswangen, in Oberägeri, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epp, Esther, von Silenen und Arth, in Buttisholz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unternährer, René, von Romoos, in Buttisholz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiener, Josef, von Buttisholz, in Buttisholz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Andreas, von Luzern, in Udligenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, René, von Bürglen UR, in Baar, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber, Thomas, von Schangnau, in Cham, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BV Treuhand AG (CHE-106.429.454)[CH-100.3.005.079-9], in Grosswangen, Revisionsstelle [bisher: BV Treuhand AG, in Grosswangen (CH-100.3.005.079-9)].
Publication number: 4487854, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gemeinschafts-Antennenanlage Grosswangen AG, in Grosswangen, CH-100.3.006.291-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2007, S. 8, Publ. 4045724).
Statutenänderung:
15.05.2008.
Firma neu:
GAB AG Gemeinschaftsantennen-Anlagen Betreiber.
Zweck neu:
Bau, Betrieb und Unterhalt von Gemeinschaftsantennenanlagen für den Empfang und die Verbreitung von Radio- und Fernsehsignalen und anderen Kommunikationsdienstleistungen;
Erwerb, Halten, Veräusserung, Belastung, Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien;
Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief, per Telefax oder E-Mail. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affentranger, Hans Peter, von Buttisholz, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiener, Josef, von Buttisholz, in Buttisholz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BV Treuhand AG, in Grosswangen (CH-100.3.005.079-9), Revisionsstelle [bisher: BV Treuhand AG, in Grosswangen].