About Frimo Aktiengesellschaft
- The management consists of 0 persons. The company was founded on 19.01.1998.
- The most recent commercial register change was made on 21.05.2016. You can find all changes under «Notifications».
- On the same address there are 6 other active companies registered. These include: Essanepark Anstalt, Frick Immobilien Anstalt, Frickbau AG Bauunternehmen.
Ownership structure
Holdings
Latest notifications for Frimo Aktiengesellschaft
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 20210384, (1)
Handelsregister 21.05.2016, Frimo Aktiengesellschaft, Schaan (FL-0001.541.240-2)Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: ACV Treuunternehmen reg., 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Frick, Dipl.Ing. FH Emil Gustav, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Frick, Arnold, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Emil Gustav Frick;
Frick, Philipp Josef, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Emil Gustav Frick;
CONFIDA Wirtschaftsprüfung AG, 9490 Vaduz, Revisionsstelle.
Publication number: 20037369, (1)
Vaterland, 15.12.2006, 285, 2006 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 12.12.2006, 8967.340 Frimo Aktiengesellschaft, Schaan (FL-1.541.240) Zustelladresse: Im alten Riet 19, 9494 Schaan
Publication number: 20014556, (1)
Vaterland, 29.12.2004, 298, 2004 Öffentlichkeitsregisteramt, Änderung, 23.12.2004, 10453.340 Frimo Aktiengesellschaft, Schaan (FL-1.541.240) Statutenänderung laut Beschluss der Generalversammlung vom 20.12.2004.
Zustelladresse:
Im alten Riet 102, 9494 Schaan, Liechtenstein.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Abwicklung von Total- und Generalunternehmeraufträgen, Handel und Erwerb von Grundstücken sowie deren Überbauung und Verwertung. Im Weiteren kann die Gesellschaft Beteiligungen erwerben, diese finanzieren sowie Zweigniederlassungen im Ausland eröffnen.
, Bekanntmachung:
Publikationsorgan: Landeszeitung, Wurde gelöscht: Mitglied, Pia Frick-Tschol, Wurde bestellt: Geschäftsführer, Einzelunterschrift, Dipl. Ing. FH Emil Gustav Frick, 9494 Schaan, Liechtenstein.
Heimatland:
Liechtenstein.
Wurde bestellt:
Revisionsstelle, ACV Treuunternehmen reg., 9490 Vaduz, Liechtenstein