Address
c/o Avv. Aline Couchepin Romerio
Via Ginevra 5
6900 Lugano
Reports for FONDAZIONE DALLE MOLLE PER LA QUALITÀ DELLA VITA
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout FONDAZIONE DALLE MOLLE PER LA QUALITÀ DELLA VITA
- FONDAZIONE DALLE MOLLE PER LA QUALITÀ DELLA VITA in Lugano is a Foundation from the sector «Religious, political or secular associations». FONDAZIONE DALLE MOLLE PER LA QUALITÀ DELLA VITA is active.
- The management of the organization FONDAZIONE DALLE MOLLE PER LA QUALITÀ DELLA VITA consists of 14 persons. The foundation of the organization took place on 23.10.1971.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 26.11.2021.
- The UID registered in the commercial register of TI is CHE-109.833.780.
- On the same address there are 48 other active companies registered. These include: ABEAR PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI E COMMERCIALI SA, Active Ownership & Financial Advisory Sagl, Agile HR Sagl.
Management (14)
newest members of the Foundation Board
Giovanna Antonia Di Marzo Serugendo,
Julien Héritier,
Christian René Pellegrini,
Marc Ian Swan,
Nicolas Dominik Filippov-Guérin
newest authorized signatories
Jean-Pierre Rausis,
Carlo Daniele Lepori,
Marco Cerletti,
Luigi Cerletti,
Hervé Bourlard
Commercial register information
Entry in the commercial register
23.10.1971
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Lugano
Commercial Registry Office
TI
Commercial register number
CH-514.7.009.928-2
UID/VAT
CHE-109.833.780
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language)
Essa promuoverà studi, ricerche applicative e realizzazioni per il miglioramento della qualità della vita, secondo gli orientamenti indicati da Angelo Dalle Molle, nei suoi scritti, e riassunti nel suo grafico 'Principi concettuali e categorie di problemi'. La fondazione concretizzerà i risultati nella costruzione di sistemi di modelli integrabili per la qualità della vita e provvederà a completare tali sistemi, secondo il progredire delle conoscenze e delle risorse umane e finanziarie delle quali verrà a disporre, nonché ad avviarne le applicazioni. La fondazione opererà nel campo della qualità della vita, nell'intento precipuo di umanizzare la produzione e l'uso di beni e servizi in un ottica di utilità sociale. In tutte queste sue attività essa attribuirà massima importanza al problema basilare dell'informazione. La fondazione opererà in continua stretta collaborazione organica con il Centro Studi della Barbariga, l'Istituto Dalle Molle di Studi Semantici e Cognitici (ISSCO), l'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale (IDSIA), la Fondation de l'Institut de recherche Idiap, anciennement l'Institut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive (Idiap) e il Centre de recherche Dalle Molle sur les Plantes Médicinales et Aromatiques (MEDIPLANT). Essa ricercherà la collaborazione con università o enti culturali, segnatamente per la creazione dei necessari istituti specializzati di ricerca. Provvederà, infine, a mantenere stretti contatti con gli ambienti scientifici internazionali e potrà, a tal fine, istituire anche un premio internazionale.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 26.02.2021 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Cofidass Sàrl | Martigny-Combe | 23.10.2014 | 25.02.2021 |
Other company names
Past and translated company names
- Fondation Dalle Molle pour la qualité de la vie
- Fondazione Dalle Molle per la qualità della vita
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: FONDAZIONE DALLE MOLLE PER LA QUALITÀ DELLA VITA
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005343667, Commercial Registry Office Ticino, (501)
FONDAZIONE DALLE MOLLE PER LA QUALITÀ DELLA VITA, in Lugano, CHE-109.833.780, fondazione (Nr. FUSC 40 del 26.02.2021, Pubbl. 1005111311).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Carlen, Christophe, da Ernen, in Gampel (Gampel-Bratsch), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Di Marzo Serugendo, Giovanna Antonia, da Genève, in Genève, membro, senza diritto di firma;
Héritier, Julien, da Savièse, in Savièse, membro, senza diritto di firma.
Publication number: HR02-1005111311, Commercial Registry Office Ticino, (501)
FONDAZIONE DALLE MOLLE PER LA QUALITÀ DELLA VITA, in Lugano, CHE-109.833.780, fondazione (Nr. FUSC 156 del 15.08.2018, Pubbl. 4416761).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Cofidass Sàrl (CHE-414.543.102), in Martigny-Combe, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), in Martigny, ufficio di revisione.
Publication number: 4416761, Commercial Registry Office Ticino, (501)
FONDAZIONE DALLE MOLLE PER LA QUALITÀ DELLA VITA, in Lugano, CHE-109.833.780, fondazione (Nr. FUSC 80 del 26.04.2018, Pubbl. 4196331).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Couchepin, François, da Martigny, in Martigny, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.