About FILOLAOS STIFTUNG
- FILOLAOS STIFTUNG is active in the industry «Other social services» and is currently active. The legal headquarters are in Ruggell.
- The company was founded on 31.12.2015.
- The company has last changed their commercial register entry on 17.12.2019, under «Notifications» you will find all changes.
- On the same address there are 22 other active companies registered. These include: AR 2020 Establishment, Ayinit Stiftung, BIPPOP STIFTUNG.
Management (4)
newest members of the supreme governing body
CWH Treuhand AG,
Codex Services S.A.,
lic. iur. Martin Lothar Ernst-Otto Hörnig
newest authorized signatories
Commercial register information
Legal headquarters of the company
Vaduz
Sector
Other social services
Purpose (Original language)
Zweck der Stiftung ist die Förderung des Gemeinwohls auf karitativem, religiösem, humanitärem, wissenschaftlichem, kulturellem, sittlichem, sozialem, sportlichem oder ökologischem Gebiet im Sinne der in einem Beistatut festgelegten Bestimmungen durch Leistungen an natürliche oder juristische Personen, Institutionen u.ä., Die Stiftung ist befugt, alle Rechtsgeschäfte abzuschliessen, die der Verfolgung und Verwirklichung ihres Zweckes dienen. Zu den oben genannten Zwecken kann die Stiftung sekundär Begünstigungen an natürliche und juristische Personen sowie an Anstalten, Treuhänder und ähnliche Begünstigte gemäss Beistatut ausgeben., Der gemeinnützige Zweck der Stiftung ist ausschliesslich und unwiderruflich.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Ownership structure
Holdings
Latest notifications for FILOLAOS STIFTUNG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 11557/2019, (1)
FILOLAOS STIFTUNG, in Vaduz, FL-0002.083.660-3, Eingetragene Stiftung.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
c/o CWH Treuhand AG, Kirchstrasse 54, 9491 Ruggell.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Secura Treuhand AG, 9490 Vaduz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zinsli, lic.iur. Domenic, StA: Schweiz, 7000 Chur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
CWH Treuhand AG, 9491 Ruggell, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hörnig, lic.iur. Martin Lothar Ernst-Otto, StA: Liechtenstein, 9491 Ruggell, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: 9490 Vaduz].
Publication number: 10586/2019, (1)
FILOLAOS STIFTUNG, in Vaduz, FL-0002.083.660-3, Eingetragene Stiftung.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Revisionsstelle [bisher: ReviTrust Grant Thornton AG].
Publication number: 20234765, (1)
Handelsregister 03.03.2018, FILOLAOS STIFTUNG, unbekannt (FL-0002.083.660-3) Stiftung Zweck neu: Zweck der Stiftung ist die Förderung des Gemeinwohls auf karitativem, religiösem, humanitärem, wissenschaftlichem, kulturellem, sittlichem, sozialem, sportlichem oder ökologischem Gebiet im Sinne der in einem Beistatut festgelegten Bestimmungen durch Leistungen an natürliche oder juristische Personen, Institutionen u.ä., Die Stiftung ist befugt, alle Rechtsgeschäfte abzuschliessen, die der Verfolgung und Verwirklichung ihres Zweckes dienen. Zu den oben genannten Zwecken kann die Stiftung sekundär Begünstigungen an natürliche und juristische Personen sowie an Anstalten, Treuhänder und ähnliche Begünstigte gemäss Beistatut ausgeben., Der gemeinnützige Zweck der Stiftung ist ausschliesslich und unwiderruflich. Statutenänderung lt. Beschluss des Stiftungsrates vom 27.02.2018.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Wilhelm, Dr.iur. Thomas Martin Joseph, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.