Reports for Evangelisches Gemeinschaftswerk
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Evangelisches Gemeinschaftswerk
- Evangelisches Gemeinschaftswerk has its legal headquarters in Bern, is active and operates in the sector «Religious, political or secular associations».
- The management consists of 13 persons. The organization was founded on 24.09.1998.
- The organization has last modified its commercial register entry on 12.09.2024. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The reported UID is the following: CHE-105.845.666.
Management (13)
newest members of the committee
Christine Zimmermann,
Esther Heiniger,
Michael Beck,
Michael Jörg Kozel,
Peter Herrmann
newest authorized signatories
Matthias Pfister,
Ursula Burkhalter,
Thomas Gerber,
Fritz Kohler,
Werner Jampen
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
24.09.1998
Legal form
Association
Legal headquarters of the company
Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-035.6.019.930-9
UID/VAT
CHE-105.845.666
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Das Evangelische Gemeinschaftswerk ist eine Vereinigung von Christen zum Zwecke der Ausbreitung des Wortes Gottes und der Ausübung christlichen Dienstes.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Bern | 26.10.2009 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Evangelisches Gemeinschaftswerk
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006127824, Commercial Registry Office Berne, (36)
Evangelisches Gemeinschaftswerk, in Bern, CHE-105.845.666, Verein (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2015, S.0, Publ. 2029827).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänteli, Erwin, von Buch am Irchel, in Boll (Vechigen), Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Hansueli, von Trub, in Ochlenberg, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aegerter, Margrit, von Gurzelen, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Freiburghaus, Daniel, von Mühleberg, in Herzogenbuchsee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grossmann, Sibylle, von Brienz BE, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haldimann, Monika, von Linden, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oesch, Thomas, von Oberlangenegg, in Konolfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Walter, von Heimiswil, in Belp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzi, Matthias, von Würenlingen, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Ursula, von Sumiswald, in Niederönz, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Matthias, von Kerzers, in Kerzers, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beck, Michael, von Schaffhausen, in Rüegsauschachen (Rüegsau), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heiniger, Esther, von Eriswil, in Heimberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herrmann, Peter, von Rohrbach, in Oeschenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kozel, Michael Jörg, von Altstätten, in Bärau (Langnau im Emmental), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Niederbipp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wasem, Philémon, von Rüschegg, in Münchenbuchsee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Christine, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Thomas, von Aarwangen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Müntschemier];
Jampen, Werner, von Müntschemier, in Hasle b. Burgdorf (Hasle bei Burgdorf), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollbrück (Rüderswil)];
Kohler, Fritz, von Sumiswald, in Sumiswald, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Vorstandes oder einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied oder einem Mitglied der Geschäftsleitung].
Publication number: 3658373, Commercial Registry Office Berne
DRITTE VERÖFFENTLICHUNG
- Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers: Evangelische Gesellschaft des Kantons Bern (EGB), Bern
- Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers: Evangelisches Gemeinschaftswerk, Bern
- Ablauf der Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
- Anmeldestelle für Forderungen: Evangelisches Gemeinschaftswerk, Längackerweg 18, 3048 Worblaufen
- Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.
Evangelisches Gemeinschaftswerk 3048 Worblaufen
Publication number: 3655717, Commercial Registry Office Berne
ZWEITE VERÖFFENTLICHUNG
- Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers: Evangelische Gesellschaft des Kantons Bern (EGB), Bern
- Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers: Evangelisches Gemeinschaftswerk, Bern
- Ablauf der Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
- Anmeldestelle für Forderungen: Evangelisches Gemeinschaftswerk, Längackerweg 18, 3048 Worblaufen
- Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.
Evangelisches Gemeinschaftswerk 3048 Worblaufen
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.