Reports for ET Immo Swiss AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout ET Immo Swiss AG
- ET Immo Swiss AG is active in the industry «General structural engineering» and is currently active. The legal headquarters are in Kriens.
- The management consists of one person. The company was founded on 20.06.2023.
- The company has last modified its commercial register entry on 27.12.2023. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company ET Immo Swiss AG is registered under the UID CHE-243.883.496.
- Companies with an identical address: CSD Ingenieure AG, DLK Immo & Treuhand AG, Elio Armierungen GmbH.
Commercial register information
Entry in the commercial register
20.06.2023
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Kriens
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.3.816.804-2
UID/VAT
CHE-243.883.496
Sector
General structural engineering
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Realisierung und Nutzung von Immobilien und Bauprojekten aller Art, die Bewirtschaftung, Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften, die Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten, insbesondere als Total- oder Generalunternehmung auf Rechnung Dritter, das Projektmanagement, sowie die Beratung und Betreuung in Erschliessungs-, Umwelt- und Finanzierungsangelegenheiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: ET Immo Swiss AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005919969, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
ET Immo Swiss AG, in Kriens, CHE-243.883.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hakaj, Valon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahiraj, Eduard, von Rickenbach (LU), in Rickenbach (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005776247, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
ET Immo Swiss AG, in Kriens, CHE-243.883.496, Längsägestrasse 2, 6010 Kriens, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Realisierung und Nutzung von Immobilien und Bauprojekten aller Art, die Bewirtschaftung, Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften, die Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten, insbesondere als Total- oder Generalunternehmung auf Rechnung Dritter, das Projektmanagement, sowie die Beratung und Betreuung in Erschliessungs-, Umwelt- und Finanzierungsangelegenheiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 19.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tahiraj, Eduard, von Rickenbach (LU), in Rickenbach (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hakaj, Valon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.