Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o ESTECH Group AG
Aabachstrasse 22
5703 Seon
Reports for ESTECH Vorsorgestiftung in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
14.03.2012
Deletion from the commercial register
31.01.2022
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Seon
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-400.7.035.218-4
UID/VAT
CHE-153.849.336
Sector
Operation of an pension fund
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Firma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod; kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit sowie Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte sein muss.
Auditor
Other company names
Past and translated company names
- ESTECH Vorsorgestiftung
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: ESTECH Vorsorgestiftung in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005393464, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ESTECH Vorsorgestiftung in Liquidation, in Seon, CHE-153.849.336, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227436). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gelöscht.
Publication number: HR02-1005227436, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ESTECH Vorsorgestiftung in Liquidation, in Seon, CHE-153.849.336, Stiftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005126296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muff, Fabian, von Neuenkirch und Hochdorf, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseier, Pascal, von Eggiwil, in Rüderswil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.
Publication number: HR02-1005126296, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ESTECH Vorsorgestiftung, in Seon, CHE-153.849.336, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4441335).
Name neu:
ESTECH Vorsorgestiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 10.09.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäusli, Marco, von Grosshöchstetten, in Beinwil am See, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grau, Pascal, von Dietikon, in Zufikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Helfenstein, Martin, von Sempach, in Titterten, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muff, Fabian, von Neuenkirch und Hochdorf, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].