Reports for Esprit Communications GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Esprit Communications GmbH
- Esprit Communications GmbH with its legal headquarters in Thun is active. Esprit Communications GmbH operates in the sector «Services regarding public relations».
- The management consists of one person. The company was founded on 06.10.2005.
- The company has last modified its commercial register entry on 09.07.2012. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company's UID is CHE-112.555.104.
- Next to the company Esprit Communications GmbH there are 7 other active companies with an identical address. These include: BMT Immobilien AG, BZ Holding AG, magma graphics concepts, Reto Kernen.
Commercial register information
Entry in the commercial register
06.10.2005
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Thun
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-035.4.035.506-8
UID/VAT
CHE-112.555.104
Sector
Services regarding public relations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von umfassenden Kommunikationskonzepten, die Gestaltung, Planung und Umsetzung von Events sowie die Projektführung von der Idee bis zur Realisation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Other company names
Past and translated company names
- Buchs.Forster GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Esprit Communications GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6758816, Commercial Registry Office Berne, (36)
Buchs.Forster GmbH, in Bern, CH-035.4.035.506-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, S. 4, Publ. 5190502).
Statutenänderung:
29.06.2012.
Firma neu:
Esprit Communications GmbH.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Schlossmattstrasse 12, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchs, Melchior, von Lenk, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster Zeltner, Barbara, von Ittigen, Oberhelfenschwil und Obergerlafingen, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 5190502, Commercial Registry Office Berne, (36)
Buchs.Forster GmbH, in Bern, CH-035.4.035.506-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2005, S. 2, Publ. 3056174).
Statutenänderung:
07.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von umfassenden Kommunikationskonzepten, die Gestaltung, Planung und Umsetzung von Events sowie die Projektführung von der Idee bis zur Realisation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster Zeltner, Barbara, von Ittigen, Oberhelfenschwil und Obergerlafingen, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:von Ittigen und Obergerlafingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Buchs, Melchior, von Lenk, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 3056174, Commercial Registry Office Berne, (36)
Buchs.Forster GmbH, in Bern, CH-035.4.035.506-8, Gasstrasse 4, 3005 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2005.
Zweck:
Erstellung von umfassenden Kommunikationskonzepten, Gestaltung, Planung und Umsetzung von Events sowie Projektführung von der Idee bis zur Realisation;
kann Grundstücke erwerben und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Forster Zeltner, Barbara, von Ittigen, Oberhelfenschwil und Obergerlafingen, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Buchs, Melchior, von Lenk, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.