Address
c/o Andreas Zum Wald
Kleindorf 335
3762 Erlenbach im Simmental
Reports for Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme
- Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme is active in the industry «Electrical power production and utilities» and is currently active. The legal headquarters are in Erlenbach im Simmental.
- The management has 6 active persons registered.
- On the 11.04.2023 the commercial register entry of the organization was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The organization's UID is CHE-102.373.576.
Management (6)
newest members of the administration
Andreas Stocker,
René Müller,
Christian Moor-Sumi,
Beat Klossner,
Andreas Zum Wald
newest authorized signatories
Commercial register information
Entry in the commercial register
01.01.1920
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Erlenbach im Simmental
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-092.5.002.198-4
UID/VAT
CHE-102.373.576
Sector
Electrical power production and utilities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Genossenschaft bezweckt die Förderung der Nutzbarmachung der Gewässer des Simmentals und die Wahrung der Interessen der ihr angeschlossenen Gemeinden bei dieser Nutzbarmachung; die Vertretung der Interessen der ihr angeschlossenen Gemeinden innerhalb der Simmentaler Kraftwerke AG (SKW); die Verwertung der ihr von der SKW anfallenden Vorzugsenergie; Grundstücke erwerben oder veräussern. Die Genossenschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche direkt oder indirekt dem Genossenschaftszweck dienen.
Other company names
Past and translated company names
- Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen-Simme
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005720032, Commercial Registry Office Berne, (36)
Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme, in Erlenbach im Simmental, CHE-102.373.576, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005222953).
Statutenänderung:
03.05.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Oswald, von Diemtigen, in Oberwil im Simmental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Andreas, von Boltigen, in Oberwil im Simmental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Publication number: HR02-1005222953, Commercial Registry Office Berne, (36)
Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme, in Erlenbach im Simmental, CHE-102.373.576, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, S.0, Publ. 1613823).
Domizil neu:
c/o Andreas Zum Wald, Kleindorf 335, 3762 Erlenbach im Simmental.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perren, Christian, von St. Stephan, in St. Stephan, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner, Beat, von Diemtigen, in Diemtigen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, René, von Boltigen, in Lenk im Simmental (Lenk), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zum Wald, Andreas, von Erlenbach im Simmental, in Erlenbach im Simmental, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärz, Beat, von Därligen und Rüschegg, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Oswald, von Diemtigen, in Oberwil im Simmental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Moor, Christian, von St. Stephan, in St. Stephan, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1613823, Commercial Registry Office Berne, (36)
Elektrizitätsgenossenschaft Stockenseen - Simme, in Erlenbach im Simmental, CHE-102.373.576, Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7165628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Albert, von St. Stephan, in Lenk, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner, Beat, von Diemtigen, in Diemtigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perren, Christian, von St. Stephan, in St. Stephan, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, René, von Boltigen, in Lenk, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.