Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
21.09.2006
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Stans
Commercial Registry Office
NW
Commercial register number
CH-150.4.000.972-5
UID/VAT
CHE-113.177.016
Sector
Trading in consumer goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Tischlereiprodukten und Einrichtungsgegenständen, Beratungsleistungen für Planung und Durchführung von Projekten im Innenausstattungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Other company names
Past and translated company names
- EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5346448, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH in Liquidation, in Stans, CH-150.4.000.972-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2007, S. 11, Publ. 4145892). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 4145892, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH, in Stans, CH-150.4.000.972-5, Handel mit Tischlereiprodukten und Einrichtungsgegenständen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2006, S. 8, Publ. 3566532).
Firma neu:
EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.10.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiling, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichhorn, Adrian, deutscher Staatsangehöriger, in Wächtersbach (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Kraus, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetmoos, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Publication number: 3566532, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
EICHHORN TRADE & CONSULT GmbH, in Stans, CH-150.4.000.972-5, Tottikonstrasse 49, 6370 Stans, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.09.2006.
Zweck:
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Tischlereiprodukten und Einrichtungsgegenständen, Beratungsleistungen für Planung und Durchführung von Projekten im Innenausstattungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Eichhorn, Adrian, deutscher Staatsangehöriger, in Wächtersbach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Bachmann, Karin, von Zug, Laupen und Lauperswil, in Birmensdorf ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Geiling, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.