Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Laskov Eduard
Fuchshubelstrasse 15
3063 Ittigen
Reports for Edi Armierungen GmbH
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
28.03.2012
Deletion from the commercial register
28.05.2024
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Ittigen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.4.053.486-8
UID/VAT
CHE-271.243.209
Sector
Other construction
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Baugewerbe, insbesondere im Bereich von Armierungen. Die Gesellschaft bezweckt auch die Vornahme von Unterhaltsarbeiten, Renovierungen und Gebäudereinigungen sowie die Durchführung von Umzügen und Transporten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Edi Armierungen GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1006041192, Commercial Registry Office Berne, (36)
Edi Armierungen GmbH, in Ittigen, CHE-271.243.209, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309119). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 934 Abs. 2 OR von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Publication number: HR02-1005309119, Commercial Registry Office Berne, (36)
Edi Armierungen GmbH, in Ittigen, CHE-271.243.209, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2012, S.0, Publ. 6863338).
Domizil neu:
c/o Laskov Eduard, Fuchshubelstrasse 15, 3063 Ittigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laskov, Eduard Erio, bulgarischer Staatsangehöriger, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Worblaufen (Ittigen)].
Publication number: 6863338, Commercial Registry Office Berne, (36)
Edi Armierungen GmbH, in Ittigen, CH-036.4.053.486-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, Publ. 6620238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laskov, Erio Krumov, bulgarischer Staatsangehöriger, in Worblaufen (Ittigen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ivanov, Nikolay Miladinov, bulgarischer Staatsangehöriger, in Worblaufen (Ittigen), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laskov, Eduard Erio, bulgarischer Staatsangehöriger, in Worblaufen (Ittigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].