About ECO-Holding AG
- ECO-Holding AG has its legal headquarters in Vaduz and is active. It is a Limited company and active in the industry «Operation of other financial institutions».
- The management of the company ECO-Holding AG consists of 3 persons. The foundation of the company took place on 21.06.2022.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 22.09.2022.
- On the same address as ECO-Holding AG there are 127 other active companies registered. These include: Agillis Consulting AG, Agroinvest Establishment, Aldebaran Management AG.
Management (3)
Board of directors
Peter Xaver Wiederkehr,
Gerd Hermann Jelenik,
Raphael Johannes Gloggner
newest authorized signatories
Peter Xaver Wiederkehr,
Gerd Hermann Jelenik,
Raphael Johannes Gloggner
Commercial register information
Legal headquarters of the company
Vaduz
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language)
Zweck der Aktiengesellschaft ist die Anlage und Verwaltung ihres Vermögens und in diesem Rahmen insbesondere auch der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Verwertung von in- und ausländischen Mobilien, Immobilien, Wertschriften, Edelmetallen, Beteiligungen und Rechten; die Gründung und Finanzierung von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Patent-, Lizenz-, Verwertungs-, Vertriebs- und Urheberrechte aller Art erwerben, verwalten und verwerten. Der Betrieb eines nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes ist nicht Gegenstand dieser Aktiengesellschaft.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Ownership structure
Holdings
Latest notifications for ECO-Holding AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 9337/2022, (1)
ECO-Holding AG, in Vaduz, FL-0002.686.140-5, Aktiengesellschaft.
Statutenänderung:
20.09.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 50'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Statutenänderung lt. Beschluss der Generalversammlung vom 20.09.2022.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
CSC' Company Structure Consulting AG, 9490 Vaduz, Verwahrerin.
Publication number: 6216/2022, (1)
ECO-Holding AG, in Vaduz, FL-0002.686.140-5, Aktiengesellschaft.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Wiederkehr, Peter Xaver, StA: Schweiz, 5624 Bünzen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5735/2022, (1)
ECO-Holding AG, in Vaduz, FL-0002.686.140-5, c/o CSC' Company Structure Consulting AG, Landstrasse 63, 9490 Vaduz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2022.
Zweck:
Zweck der Aktiengesellschaft ist die Anlage und Verwaltung ihres Vermögens und in diesem Rahmen insbesondere auch der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Verwertung von in- und ausländischen Mobilien, Immobilien, Wertschriften, Edelmetallen, Beteiligungen und Rechten;
die Gründung und Finanzierung von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Patent-, Lizenz-, Verwertungs-, Vertriebs- und Urheberrechte aller Art erwerben, verwalten und verwerten. Der Betrieb eines nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes ist nicht Gegenstand dieser Aktiengesellschaft.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Bilanzstichtag:
31. Dezember.
Publikationsorgan:
Landeszeitungen. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Sind nicht alle Anschriften bekannt, erfolgen die Mitteilungen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan der Gesellschaft.
Angaben zur Verwaltung:
Gloggner, Raphael Johannes, StA: Schweiz, 5615 Fahrwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jelenik, Mag.iur. Gerd Hermann, StA: Österreich, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
CSC' Company Structure Consulting AG, 9490 Vaduz, Verwahrerin;
AAC Revision AG, 9495 Triesen, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.