Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o CHRISTINA VASSALLI Services
Zollikerstrasse 153
8008 Zürich
Reports for DSIM - Dachverband Schweizer Interim Manager
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
28.11.2006
Deletion from the commercial register
30.09.2022
Legal form
Association
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-150.6.000.010-7
UID/VAT
CHE-113.287.136
Sector
Associations and federations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Der Zweck des Dachverbands ist die Wahrung, Pflege und Förderung aller beruflichen und wirtschaftlichen Interessen der Interim Manager, also von Personen, deren (haupt-) berufliche Existenz die Führung von Organisationen (oder Teilen davon) für begrenzte Zeiträume bezweckt. Kriterien für Führung sind u.a. das Vorhandensein von Kosten- oder Ergebnisverantwortung, disziplinarische Führung von Mitarbeitern, eigenständige Gestaltung des eigenen Arbeitsbereichs nach Zielvorgaben, evtl. eine Organfunktion. Nicht entscheidend ist, ob sich die definierte Führungsfunktion auf die Linie oder ein Projekt bezieht. Der Dachverband soll insbesondere den Markt für Interim Management beleben, Wachstum, Professionalität und Bekanntheit der Berufsgruppe fördern, einheitliche Qualitätsstandards für das berufliche Handeln einführen sowie die Kommunikation innerhalb der Berufsgruppe und ausserhalb mit anderen Intermediären fördern.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Gewerbe-Treuhand Services AG | Luzern | 04.12.2006 | 25.11.2010 |
Other company names
Past and translated company names
- Dachverband Schweizer Interim Manager
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: DSIM - Dachverband Schweizer Interim Manager
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005572392, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DSIM - Dachverband Schweizer Interim Manager, in Zürich, CHE-113.287.136, Verein (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005312037). Der Vorstand hat am 23.06.2022 beschlossen, auf den Eintrag des Vereins im Handelsregister zu verzichten. Da dieser Verein kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt und somit nicht eintragungspflichtig ist, wird der auf ihn bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Publication number: HR02-1005312037, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DSIM - Dachverband Schweizer Interim Manager, in Zürich, CHE-113.287.136, Verein (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005037810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henauer, Heide, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pauli, Ingrid, von Villnachern, in Hausen (AG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005037810, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DSIM - Dachverband Schweizer Interim Manager, in Zürich, CHE-113.287.136, Verein (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bulgheroni, Daniel, von Zürich, in Waltenschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busch, Roger, von Rickenbach (LU), in Bassersdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Susanna, von Altikon, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanderer, Marc, von Diepflingen, in Freienbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.