Reports for Diasys Marketing Engineering AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Diasys Marketing Engineering AG
- Diasys Marketing Engineering AG with its legal headquarters in Bolligen is active. Diasys Marketing Engineering AG operates in the sector «IT services».
- The management of the company Diasys Marketing Engineering AG consists of 2 persons. The foundation of the company took place on 11.06.1997.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 11.12.2012.
- The company is registered in the commercial register of the Canton of BE under the UID CHE-104.437.661.
Commercial register information
Entry in the commercial register
11.06.1997
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Bolligen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-035.3.013.885-3
UID/VAT
CHE-104.437.661
Sector
IT services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Marketing-, Statistik- und Informatikdienstleistungen sowie die Entwicklung und den Handel von Informatiksystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
EWS Verwaltungen AG | Wohlen bei Bern | <2004 | 10.12.2012 |
Other company names
Past and translated company names
- Diasys Informatik AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Diasys Marketing Engineering AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6969366, Commercial Registry Office Berne, (36)
Diasys Marketing Engineering AG, in Bern, CH-035.3.013.885-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.1999, S. 7745).
Statutenänderung:
22.11.2012.
Sitz neu:
Bolligen.
Domizil neu:
Bodenacker 51, 3065 Bolligen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Marketing-, Statistik- und Informatikdienstleistungen sowie die Entwicklung und den Handel von Informatiksystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail, Brief oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 22.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruoss & Partner, Treuhand- Revisions- und Steuerberatungsgesellschaft, in Weinfelden, Revisionsstelle;
Rohrer, Heinz, von Grosshöchstetten, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Oetwil am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hohenems (A), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Diasys Informatik AG, in B e r n, Erbringung von Marketing- und Informatikdienstleistungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.1998, S. 6841).
Statutenänderung:
10.09.1999.
Firma neu:
Diasys Marketing Engineering AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huldi, Christian Dr., von Romanshorn, in Wienacht-Tobel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Heinz, von Grosshöchstetten, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Thomas, von Oesterreich, in Hohenems (A), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Diasys Informatik AG, in Bern, Erbringung von Marketing- und Informatikdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.119 vom 25.6.1997, S.4407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Rainer, von Diepoldsau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.