Address
c/o Marthe Seddiki
Route de Veytay 14
1295 Mies
Reports for by Mavi Sàrl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout by Mavi Sàrl
- by Mavi Sàrl has its legal headquarters in Mies and is active. It operates in the sector «Trading in consumer goods».
- by Mavi Sàrl has one person entered in its management.
- The last commercial register change was made on 12.07.2024. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The reported UID is CHE-164.034.114.
Commercial register information
Entry in the commercial register
21.08.2023
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Mies
Commercial Registry Office
VD
Commercial register number
CH-550.1.235.557-6
UID/VAT
CHE-164.034.114
Sector
Trading in consumer goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
La société a pour but tout achat, vente, distribution, en Suisse et/ou en Europe, depuis l'Indonésie, de tout bien mobilier intérieur et extérieur, toute fourniture liée à l'art de la table, à la décoration intérieure et extérieure, de même que tout achat, vente et distribution de bois fossilisé et de pièces artistiques, la vente par e-commerce, la fourniture de biens ou de services à d'autres entreprises étant incluse. Elle peut à titre secondaire: - participer à toutes entreprises et effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières et commerciales se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son but; - accorder des prêts à ses associés et à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par des associés ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tout autre engagement, si cela favorise ses intérêts; - créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Other company names
Past and translated company names
- by MAVI Sàrl
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: by Mavi Sàrl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006083502, Commercial Registry Office Vaud, (550)
by MAVI Sàrl, à Founex, CHE-164.034.114 (FOSC du 24.08.2023, p. 0/1005823186). Statuts modifiés le 24.06.2024.
Nouvelle graphie de la raison de commerce:
by Mavi Sàrl. Siège transféré à Mies.
Nouvelle adresse:
Route de Veytay 14, c/o Marthe Seddiki, 1295 Mies. Tolgay Viviyanti, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 100 parts de CHF 100 à l'associée-gérante Seddiki Marthe, désormais titulaire de CHF 200 parts de CHF 100.
Publication number: HR01-1005823186, Commercial Registry Office Vaud, (550)
by MAVI Sàrl, à Founex, Chemin des Côtes 18, 1297 Founex, CHE-164.034.114. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
13.07.2023.
But:
la société a pour but tout achat, vente, distribution, en Suisse et/ou en Europe, depuis l'Indonésie, de tout bien mobilier intérieur et extérieur, toute fourniture liée à l'art de la table, à la décoration intérieure et extérieure, de même que tout achat, vente et distribution de bois fossilisé et de pièces artistiques, la vente par e-commerce, la fourniture de biens ou de services à d'autres entreprises étant incluse.
Elle peut à titre secondaire:
- participer à toutes entreprises et effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières et commerciales se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son but;
- accorder des prêts à ses associés et à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par des associés ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tout autre engagement, si cela favorise ses intérêts;
- créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associées-gérantes avec signature individuelle:
Tolgay Viviyanti, de Indonésie, à Founex, présidente, avec 100 parts de CHF 100, et Seddiki Marthe, de Commugny, à Mies, avec 100 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou courrier électronique. Selon déclaration du 13.07.2023, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.