Reports for Bündner Stiftung INNOZET
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Bündner Stiftung INNOZET
- Bündner Stiftung INNOZET is currently active and the industry «Religious, political or secular associations». The legal headquarters are in Grüsch.
- The management of the organization Bündner Stiftung INNOZET consists of 6 persons.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 07.03.2024.
- The organization's UID is CHE-110.072.148.
- Pensionskasse TRUMPF Schweiz AG, TRUMPF Schweiz AG are registered at the same address.
Management (6)
newest members of the Foundation Board
Arnim Holger Brüchle,
Prof. Josef Walker,
Dipl. Ing. HTL Hans Jörg Trachsel,
Alois Vinzens
newest authorized signatories
Arnim Holger Brüchle,
Prof. Josef Walker,
Janine Caviezel,
Dipl. Ing. HTL Hans Jörg Trachsel,
Alois Vinzens
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
19.03.1999
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Grüsch
Commercial Registry Office
GR
Commercial register number
CH-350.7.000.567-5
UID/VAT
CHE-110.072.148
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Stiftung will ausgewiesene Jungunternehmer in der Vorbereitung zu eigenständigen Tätigkeit in Graubünden unterstützen. Zu diesem Zweck kann die Stiftung in Zusammenarbeit mit den Firmen Graubündner Kantonalbank und TRUMPF Schweiz AG Unterstützung von Jungunternehmer in Graubünden in Form einer Beteiligung, eines Darlehens oder Beiträgen leisten. Die Stiftung und Dritte gewährleisten Beratung, Begleitung und Erfahrungsaustausch für und unter Jungunternehmer in Graubünden. Die Stiftung ist einem weltoffenen, innovativen und kreativen Unternehmertum verpflichtet und fördert neben sachlicher Kompetenz vor allem die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit der jungen Unternehmer. Die Stiftung unterhält ein Informations- und Beziehungsnetz mit erfahrenen Industriebetrieben und Wissensträgern. Sie kann mit diesen und weiteren Dritten zusammenarbeiten, Vereinbarungen treffen und überhaupt alle Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Stiftungszweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Stiftung kann auch Grundeigentum erwerben.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Kasper Treuhand AG | Klosters | 09.12.2009 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Graubündner Kantonalbank | Chur | 06.03.2006 | 14.02.2007 |
Other company names
Past and translated company names
- Bündner Zentrum zur Förderung von Jungunternehmern
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Bündner Stiftung INNOZET
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005980155, Commercial Registry Office Graubünden
Bündner Stiftung INNOZET, in Grüsch, CHE-110.072.148, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conzelmann, Andreas, von Full-Reuenthal, in Jenaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüchle, Arnim, deutscher Staatsangehöriger, in Mels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005013933, Commercial Registry Office Graubünden
Bündner Stiftung INNOZET, in Grüsch, CHE-110.072.148, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004989283).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Josef, von Bettmeralp, in Bonaduz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004989283, Commercial Registry Office Graubünden
Bündner Stiftung INNOZET, in Grüsch, CHE-110.072.148, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3962467).
Urkundenänderung:
05.08.2020.
Zweck neu:
Die Stiftung will ausgewiesene Jungunternehmer in der Vorbereitung zu eigenständigen Tätigkeit in Graubünden unterstützen. Zu diesem Zweck kann die Stiftung in Zusammenarbeit mit den Firmen Graubündner Kantonalbank und TRUMPF Schweiz AG Unterstützung von Jungunternehmer in Graubünden in Form einer Beteiligung, eines Darlehens oder Beiträgen leisten. Die Stiftung und Dritte gewährleisten Beratung, Begleitung und Erfahrungsaustausch für und unter Jungunternehmer in Graubünden. Die Stiftung ist einem weltoffenen, innovativen und kreativen Unternehmertum verpflichtet und fördert neben sachlicher Kompetenz vor allem die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit der jungen Unternehmer. Die Stiftung unterhält ein Informations- und Beziehungsnetz mit erfahrenen Industriebetrieben und Wissensträgern. Sie kann mit diesen und weiteren Dritten zusammenarbeiten, Vereinbarungen treffen und überhaupt alle Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Stiftungszweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Stiftung kann auch Grundeigentum erwerben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haltiner, Markus, von Altstätten, in Malans, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forrer, Marta Ruth, von Ganterschwil, in Igis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviezel, Janine, von Chur, in Chur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.