Reports for Boulangerie Favre Sàrl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Boulangerie Favre Sàrl
- Boulangerie Favre Sàrl has its legal headquarters in Randogne and is active. It operates in the sector «Trading in food products».
- The management has 3 active persons registered.
- On the 14.07.2023 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The reported UID is CHE-258.763.978.
Commercial register information
Entry in the commercial register
12.07.2022
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Crans-Montana
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-626.4.022.451-6
UID/VAT
CHE-258.763.978
Sector
Trading in food products
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
La société a pour but l'exploitation de boulangeries, pâtisseries, épiceries, chocolateries, tearooms et service traiteur ainsi que la fabrication, la commercialisation, la vente en détail et en gros de petite restauration (sur place ou à l'emporter), pains, pâtisseries, chocolats, et toutes autres denrées alimentaires. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales et financières en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Boulangerie Favre Sàrl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005796253, Commercial Registry Office Valais, (626)
Boulangerie Favre Sàrl, à Crans-Montana, CHE-258.763.978, société à responsabilité limitée (No. FOSC 51 du 14.03.2023, Publ. 1005700326).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ramsauer, Susana, de Herisau, à Noble-Contrée, gérante, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005700326, Commercial Registry Office Valais, (626)
Boulangerie Favre Sàrl, à Crans-Montana, CHE-258.763.978, société à responsabilité limitée (No. FOSC 136 du 15.07.2022, Publ. 1005522370).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre, Stéphanie Gabrielle, de Gibloux, à Port-Valais, gérante, avec signature individuelle.
Publication number: HR01-1005522370, Commercial Registry Office Valais, (626)
Boulangerie Favre Sàrl, à Crans-Montana, CHE-258.763.978, Route des Taulettes 29, 3975 Randogne, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
08.07.2022.
But:
La société a pour but l'exploitation de boulangeries, pâtisseries, épiceries, chocolateries, tearooms et service traiteur ainsi que la fabrication, la commercialisation, la vente en détail et en gros de petite restauration (sur place ou à l'emporter), pains, pâtisseries, chocolats, et toutes autres denrées alimentaires. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales et financières en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
convocation à l'assemblée générale par écrit ou par courriel avec accusé de réception obligatoire ou par avis inséré dans la FOSC et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
AGFI Development Sàrl (CHE-226.854.950), à Crans-Montana, associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Favre, Gilbert, de Gibloux, à Crans-Montana, président des gérants, avec signature individuelle;
Favre, Stéphanie Gabrielle, de Gibloux, à Port-Valais, gérante, avec signature individuelle;
Favre, Zsuzsanna, de Genève, à Crans-Montana, gérante, avec signature individuelle;
Ramsauer, Susana, de Herisau, à Noble-Contrée, gérante, avec signature individuelle. Selon déclaration du 08.07.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.