Reports for Biocom Energy International SA
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Biocom Energy International SA
- Biocom Energy International SA from Yens operates in the sector «Extraction of and supply with natural gas» and is active.
- Biocom Energy International SA has 2 persons entered in its management.
- On the 10.10.2018 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The Enterprise Identification Number of the company Biocom Energy International SA is the following: CHE-115.127.377.
Commercial register information
Entry in the commercial register
08.10.2009
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Yens
Commercial Registry Office
VD
Commercial register number
CH-550.1.061.654-2
UID/VAT
CHE-115.127.377
Sector
Extraction of and supply with natural gas
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Le développement et la promotion des énergies renouvelables, notamment la production et la distribution de biomasses.
Other company names
Past and translated company names
- Biocom EnergyInternational Ltd.
- Biocom Energy International AG
- Biocom Energy Sagl
- Biocom Energy GmbH
- Biocom Energy LLC
- Biocom Energy Sàrl
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Biocom Energy International SA
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004473957, Commercial Registry Office Vaud, (550)
Biocom Energy International SA, à Yens, CHE-115.127.377 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Le Bourgeois Edouard n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvelle administratrice présidente avec signature individuelle:
Leemann Le Bourgeois Sina, de Zurich, à Yens.
Publication number: 6136090, Commercial Registry Office Vaud, (550)
Biocom Energy Sàrl, à Paudex, CH-550-1061654-2, développement et promotion des énergies renouvelables (FOSC du 14.10.2009, p. 18/5293224). Statuts modifiés le 28 mars 2011.
Nouvelle raison de commerce:
Biocom Energy International Sàrl (Biocom Energy International GmbH) (Biocom Energy International Sagl) (Biocom Energy International LLC). Siège transféré à Yens.
Nouvelle adresse:
chemin de Sus-Vellaz 37, 1169 Yens. Augmentation du capital social de CHF 20'000 à CHF 100'000 en espèces pour un montant de CHF 16'000 et par compensation de créances pour un montant de CHF 64'000;
en contrepartie de la créance il est remis 64 parts de CHF 1'000. Le Bourgeois Edouard est désormais titulaire de 85 parts de CHF 1'000.
Nouveaux associés sans signature:
Leemann Karl, de Zurich, à Seengen, avec 10 parts de CHF 1'000, et Tarnier Guillaume, de France, à Paris (France), avec 5 parts de CHF 1'000.
Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 28 mars 2011 et bilan au 31 décembre 2010, présentant des actifs de CHF 48'713.51 et des passifs envers les tiers de CHF 28'713.51, soit un actif net de CHF 20'000, contre attribution aux associés de 1'000 actions de CHF 100.
Nouvelle forme juridique:
société anonyme. Nouveaux statuts du 28 mars 2011.
Nouvelle raison de commerce:
Biocom Energy International SA(Biocom Energy International AG) (Biocom Energy International SA) (Biocom Energy International Ltd).
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Les clauses relatives à l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts, et aux communications aux associés: par écrit ou par voie électronique (fax ou e-mail), sont radiées. Le Bourgeois Edouard, maintenant à Yens et qui n'est plus associé-gérant, est élu administrateur-président et continue à signer individuellement. Leemann Karl, qui n'est plus associé, est élu administrateur avec signature collective à deux.
Publication number: 5293224, Commercial Registry Office Vaud, (550)
Biocom Energy Sàrl (Biocom Energy GmbH) (Biocom Energy Sagl) (Biocom Energy LLC), à Paudex, chemin de la Verrière 3, c/o Edouard Le Bourgeois, 1094 Paudex, CH-550-1061654-2. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
6 octobre 2009.
But:
le développement et la promotion des énergies renouvelables, notamment la production et la distribution de biomasses (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associé-gérant avec signature individuelle:
Le Bourgeois Edouard, de France, à Paudex, avec 20 parts de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par voie électronique (fax ou e-mail). Selon déclaration du gérant du 6 octobre 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.