Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Michael John Walter
Sihlweidstrasse 12
8041 Zürich
Reports for BGZ Beratungs-Gruppe Zürich GmbH
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
23.02.2007
Deletion from the commercial register
31.01.2011
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.034.945-6
UID/VAT
CHE-113.463.982
Sector
Services regarding management consulting
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung, betriebliche Optimierungen, Fabrikplanung und Fabrikbau. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Other company names
Past and translated company names
- BGZ Beratungs-Gruppe Zürich Sàrl
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: BGZ Beratungs-Gruppe Zürich GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6008390, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BGZ Beratungs-Gruppe Zürich GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.945-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2009, S. 24, Publ. 5363472). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Publication number: 5363472, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BGZ Beratungs-Gruppe Zürich GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.945-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2007, S. 20, Publ. 3803366).
Domizil neu:
c/o Michael John Walter, Sihlweidstrasse 12, 8041 Zürich. Gemäss Erklärung vom 20.08.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deutsch, Stephan, von Tägerwilen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Flooren Walter, Cornelia Elisabeth, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Michael John, von Scharans, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Publication number: 3803366, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BGZ Beratungs-Gruppe Zürich GmbH(BGZ Beratungs-Gruppe Zürich Sàrl), in Zürich, CH-020.4.034.945-6, Rautistrasse 12, 8047 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung, betriebliche Optimierungen, Fabrikplanung und Fabrikbau. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 19.02.2007 Büromöbel, EDV-Material sowie diverses Büromaterial, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Deutsch, Stephan, von Tägerwilen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Flooren Walter, Cornelia Elisabeth, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Walter, Michael John, von Scharans, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.