Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Antaris Schweiz AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
23.01.2013
Deletion from the commercial register
23.06.2020
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Rapperswil-Jona
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.3.072.882-7
UID/VAT
CHE-276.473.231
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- A+B Number 1 AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Antaris Schweiz AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1004917761, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Antaris Schweiz AG, in Rapperswil-Jona, CHE-276.473.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014, S.0, Publ. 1523551). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Berlinger & Co. AG, in Bütschwil-Ganterschwil (CHE-101.178.581), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 1523551, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
A+B Number 1 AG, in Rapperswil-Jona, CHE-276.473.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2013, Publ. 7035322).
Statutenänderung:
19.05.2014.
Firma neu:
Antaris Schweiz AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Patrik, von Mosnang, in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aegerter, Urs, von Oberwil im Simmental, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlinger Schwyter, Andrea Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Lütisburg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwyter, Daniel, von Glarus Nord, in Lütisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7035322, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
A+B Number 1 AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.072.882-7, Zürcherstrasse 82, 8640 Rapperswil , Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.01.2013.
Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.01.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brändle, Patrik, von Mosnang, in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aegerter, Urs, von Oberwil im Simmental, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.