Reports for ADVISA Management AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout ADVISA Management AG
- ADVISA Management AG has its legal headquarters in Altstätten SG, is active and operates in the sector «Fiduciary services».
- The company was founded on 25.07.2002.
- The commercial register entry of the company was last modified on 14.03.2022. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- The company ADVISA Management AG is registered under the UID CHE-109.676.776.
Commercial register information
Entry in the commercial register
25.07.2002
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Altstätten
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.3.051.975-1
UID/VAT
CHE-109.676.776
Sector
Fiduciary services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft sind Treuhandgeschäfte aller Art, das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Unternehmensberatung, die Durchführung von Finanzierungen sowie das Tätigen von Handelsgeschäften. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
SwissChart Consulting GmbH | Sargans | 23.09.2020 | 23.12.2021 | |
Consima Wirtschaftsprüfungs GmbH in Liquidation | Sargans | <2004 | 27.08.2006 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: ADVISA Management AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005426369, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ADVISA Management AG, in Altstätten, CHE-109.676.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005367238).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Montlingen (Oberriet (SG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mayer, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Montlingen (Oberriet (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005367238, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ADVISA Management AG, in Altstätten, CHE-109.676.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984373). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.12.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SwissChart Consulting GmbH (CHE-112.992.143), in Sargans, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004984373, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ADVISA Management AG, in Altstätten, CHE-109.676.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2010, S.19, Publ. 5706684).
Statutenänderung:
15.09.2020.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Treuhandgeschäfte aller Art, das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Unternehmensberatung, die Durchführung von Finanzierungen sowie das Tätigen von Handelsgeschäften. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Montlingen (Oberriet (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altstätten SG (Altstätten)];
SwissChart Consulting GmbH (CHE-112.992.143), in Sargans, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.