Auskünfte zu Anton Zweifel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anton Zweifel
Publikationsnummer: HR02-1005761369, Handelsregister-Amt Glarus
ZWEIFEL MULTIPLE SERVICES AG, in Glarus Nord, CHE-107.105.907, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, S.0, Publ. 6188586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel, Anton, von Schänis, in Bilten (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6188586, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
ZWEIFEL MULTIPLE SERVICES AG, in Bilten, CH-160.3.003.671-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2010, S. 10, Publ. 5583444).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Anton, von Schänis, in Bilten (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Bilten].
Publikationsnummer: 2474232, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Fahrschule Schirmer AG, in Bilten, CH-160.3.000.533-1, Betrieb einer Fahrschule, sowie damit im Zusammenhang An- und Verkauf von Autos, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 13.07.1977, S. 2307).
Firma neu:
Fahrschule Schirmer AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.11.2003 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Harry Schirmer, Landstrasse 20, 8865 Bilten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schirmer, Leo, von Schänis, in Schänis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zweifel, Anton, von Schänis, in Bilten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schirmer, Harry, von Schänis, in Bilten, Liquidator, mit Einzelunterschrift.