Auskünfte zu Josef Zurfluh
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Josef Zurfluh
Publikationsnummer: 3106165, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Kantonale urnerische Winkelriedstiftung, in Altdorf (UR), CHE-110.378.937, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2015, Publ. 1986281).
Urkundenänderung:
23.02.2016.
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Beat, von Unterschächen, in Schattdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurfluh, Josef, von Sisikon, in Flüelen, Mitglied, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clapasson, Max, von Rothenthurm, in Altdorf (UR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Favez, Daniel, von Servion, in Andermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moretti, Dimitri, von Hofstetten bei Brienz, in Erstfeld, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Pascal, von Unterschächen, in Schwyz, Mitglied des Stiftungsrates, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussmann, Hubert, von Silenen, in Altdorf (UR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vanoli, Marco, von Weggis, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2869944, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Kantonale urnerische Winkelriedstiftung, in Altdorf UR, CH-120.7.001.434-8, Den Fonds der bisherigen urnerischen Winkelriedstiftung übernehmen, zu äuffnen und zu verwalten, welcher dazu bestimmt ist, die im Dienste des Vaterlandes verunglückten oder... Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 01.06.1985, S. 2117).
Urkundenänderung:
24.08.2004. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dahinden, Hansheiri, von Weggis, in Altdorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huwyler, Anton, von Steinhausen, in Altdorf UR, Verwalter (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dittli, Josef, von Attinghausen, in Attinghausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurfluh, Josef, von Sisikon, in Flüelen, Mitglied und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Furger, Eduard, von Silenen, in Schattdorf, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.