Auskünfte zu Jürg Christian Zumbrunnen
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Christian Zumbrunnen
Publikationsnummer: HR02-1005938695, Handelsregister-Amt Bern, (36)
vitadoro ag, in Bern, CHE-288.596.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005528979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Utiger, Denise, von Wiggiswil, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lick, Armin, österreichischer Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbrunnen, Jürg Christian, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauser, Denise, von Tafers, in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005528979, Handelsregister-Amt Bern, (36)
vitadoro ag, in Bern, CHE-288.596.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2021, Publ. 1005371445).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbrunnen, Jürg Christian, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6704952, Handelsregister-Amt Bern, (36)
coregis GmbH, in Münsingen, CH-035.4.035.435-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, Publ. 6370092).
Statutenänderung:
21.05.2012.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Papiermühlestrasse 164, 3063 Ittigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbrunnen, Jürg, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Christoph, von Liestal, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;