Auskünfte zu Christian Zürcher
Einträge zum Namen Christian Zürcher
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Zürcher
Publikationsnummer: 4512352, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Zürcher Immobilien-Treuhand GmbH, in Villmergen, CH-400.4.017.930-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.1996, S. 7150).
Statutenänderung:
11.03.2008, 06.05.2008.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Büroeinrichtungen und eine Computeranlage, gemäss Vertrag vom 04.10.1996, zum Preise von CHF 20'000.--, der voll an das Stammkapital angerechnet wird.].Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Annerös, von Sumiswald, in Villmergen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Zürcher, Tanja, von Sumiswald, in Villmergen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Christian, von Sumiswald, in Villmergen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammeinlage].
Publikationsnummer: 3913582, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
VIMO IMMO AG, in Villmergen, CH-400.3.024.458-1, Kauf und Verkauf von Grundstücken und Immobilien sowie Verwaltung, Vermietung und Vermittlung von solchen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2006, S. 2, Publ. 3327908).
Domizil neu:
c/o Franziska Strebel, Manndleeweg 6, 5612 Villmergen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Bruno, von Münsterlingen, in Brunegg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zürcher, Christian, von Sumiswald, in Villmergen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strebel, Franziska, von Wohlenschwil und Villmergen, in Villmergen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Koch, Christoph, von Villmergen, in Villmergen, Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2380132, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Clako AG, in Thun, CH-092.3.006.048-6, Aus- und Umbau, Verwaltung etc. von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.1999, S. 2693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Christian, von Sumiswald, in Villmergen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütschi, Clara, von Worb, in Thun, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].