Auskünfte zu Hansruedi Zünd
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hansruedi Zünd
Publikationsnummer: 5641636, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Reitsport-Genossenschaft ELDORADO Köniz, in Köniz, CH-035.5.014.925-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2009, S. 3, Publ. 5007800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Beat, von Rüderswil, in Köniz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riesen, Katharina, von Oberbalm, in Niederscherli (Köniz), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janzi, Carole, von Wohlen bei Bern und Boltigen, in Schliern bei Köniz (Köniz), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Sekretärin;
Balsiger, Ruedi, von Köniz, in Wabern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, der Vizepräsidentin oder der Sekretärin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Charles genannt Charly, von Landiswil, in Köniz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Urs, von Wahlern, in Schliern bei Köniz (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zünd, Hansruedi, von Altstätten, in Oberbottigen (Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher:in Bern, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, der Vizepräsidentin oder der Sekretärin].
Publikationsnummer: 4160410, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Eldorado Reitsport Genossenschaft, Gurtentäli, in Köniz, CH-035.5.014.925-7, Erstellung und Betrieb einer pferdesportlichen Anlage, Förderung des Pferdesportes im allgemeinen usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2005, S. 3, Publ. 2969824).
Statutenänderung:
15.03.2006, 14.03.2007.
Firma neu:
Reitsport-Genossenschaft ELDORADO Köniz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Christian, von Arisdorf, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnägi, Manfred, von Täuffelen, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Katrin, von Grossaffoltern und Marthalen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janzi, Carole, von Wohlen bei Bern und Boltigen, in Schliern bei Köniz (Köniz), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Sekretärin;
Balsiger, Ruedi, von Köniz, in Wabern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, der Vizepräsidentin oder der Sekretärin;
Zünd, Hansruedi, von Altstätten, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, der Vizepräsidentin oder der Sekretärin.