Auskünfte zu Alfred Zünd
Einträge zum Namen Alfred Zünd
Neueste SHAB-Meldungen: Alfred Zünd
Publikationsnummer: 2220059, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Zünd + Partner GmbH, in Speicher, CHE-110.605.381, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 4, Publ. 5108196).
Statutenänderung:
17.06.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung und Erstellung von Bauwerken sowie den Handel mit Bauprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ferner auch Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zünd, Ulrich Johann, von Altstätten, in Speicherschwendi (Speicher), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Bühler, Daniel, von Masein, in Speicherschwendi (Speicher), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zünd, Alfred, genannt Fredy, von Altstätten, in Speicherschwendi (Speicher), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Zünd, Fredy, mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Zünd, Nicolette, von Altstätten, in Speicherschwendi (Speicher), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 993230, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Unibau AG, Mörschwil, in Mörschwil, Ausführung von Bauvorhaben jeglicher Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2002, S. 12, Publ. 567156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zünd, Alfred, von Altstätten, in Speicherschwendi (Speicher), mit Kollektivprokura zu zweien;
Baumeler, Marlene, von Schüpfheim und Sumvitg, in Rorschach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Unibau AG, Mörschwil, in Mörschwil, Ausführung von Bauvorhaben jeglicher Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.123 vom 28.6.1994 S.3611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritsche, Leo, von Appenzell, in Arbon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scramoncin Waldispühl, Elisabeth, von Hohenrain, Staad (Thal), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlanser, Marlene, von Sumvitg, in Rorschach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zünd, Alfred, von Altstätten, in Speicherschwendi (Speicher), mit Kollektivprokura zu zweien.