Auskünfte zu Reto Zimmermann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Reto Zimmermann
Publikationsnummer: 2084617, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Thor Trading AG, bisher in Ostermundigen, CHE-352.704.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2014, Publ. 1774727).
Gründungsstatuten:
09.07.2014.
Statutenänderung:
21.03.2015.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Wassermatte 3, 6210 Sursee. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 09.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Habegger, Andreas, von Trub, in Rubigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lempen, Stefan, von St. Stephan, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Reto, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Nicolas, von Meilen, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Mark, von Sursee, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Rolf Melchior, von Sursee, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Emmen, in Eich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 1774727, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Thor Trading AG, in Ostermundigen, CHE-352.704.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1618707).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habegger, Andreas, von Trub, in Rubigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Reto, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Nicolas, von Meilen, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1618707, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Thor Trading AG, in Ostermundigen, CHE-352.704.601, Wegmühlegässli 6, 3072 Ostermundigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Sie kann Vertretungen übernehmen. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 915'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 720'000.00.
Aktien:
8'910 Namenaktien zu CHF 100.00 und 2'400 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zimmermann, Reto, von Adelboden, in Adelboden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lempen, Stefan, von St. Stephan, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.