Auskünfte zu Rolf Zimmerli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Zimmerli
Publikationsnummer: 3835793, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Blue Pillar International AG, in Mägenwil, CHE-212.698.052, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2238055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmerli, Rolf, von Oftringen, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Rolf, von Stetten (AG), in Mägenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2523191, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Current Technologies International GmbH, in Mägenwil, CHE-112.765.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, Publ. 6331272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willie, Thomas J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Frederick (Maryland/US), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Rolf, von Oftringen, in Erlinsbach AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Birnbaum, Jay L. , amerikanischer Staatsangehöriger, in Bethesda (Maryland/US), mit Kollektivprokura zu zweien;
Casey, Thomas J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Chevy Chase (Maryland/US), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mollenkopf, James D., amerikanischer Staatsangehöriger, in Fairfax (Vermont/US), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mancini, Raoul Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Honeoye Falls (US), mit Kollektivprokura zu zweien;
Squier, Mae Harumi, amerikanische Staatsangehörige, in Victor (US), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gogel, Raymond E., amerikanischer Staatsangehöriger, in Castle Rock (US), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zabalgogeazcoa Burgos, Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Getxo (ES), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2238055, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Blue Pillar International AG, in Mägenwil, CHE-212.698.052. Hauptstrasse 8, 5506 Mägenwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2015 und 23.06.2015.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Software Plattformen und Kommunikations-Energiespargeräten sowie damit zusammenhängenden Technologien und Dienstleistungen;
Software und Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, verwerten und verkaufen.
Aktienkapital:
100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief und/oder E-Mail an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 08.06.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Willie III, Thomas Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Frederick (Maryland/USA) (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Pontius, Jeffrey Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Frederick (Maryland/USA) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Zimmerli, Rolf, von Oftringen, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.