Auskünfte zu Rudolf Zesiger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rudolf Zesiger
Publikationsnummer: 3707377, Handelsregister-Amt Bern, (36)
fenaco Genossenschaft, in Bern, CHE-106.106.123, Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, Publ. 3694165).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler, Beat, von Neuenkirch, in Nottwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Platzer, Christian, von Wädenswil, in Watt (Regensdorf), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälti, Heinz, von Grenchen, in Dotzigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zesiger, Rudolf, von Merzligen, in Merzligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 931339, Handelsregister-Amt Bern, (36)
SCL-TIGERS AG, in Langnau im Emmental, CH-053.3.014.522-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2013, Publ. 7034866).
Domizil neu:
Güterstrasse 18, 3550 Langnau im Emmental.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zesiger, Rudolf, von Merzligen, in Schangnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schickli, Wolfgang, von Winterthur, in Regensberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5315008, Handelsregister-Amt Bern, (36)
SCL-TIGERS AG, in Langnau im Emmental, CH-053.3.014.522-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2009, S. 5, Publ. 4996528).
Statutenänderung:
19.10.2009.
Domizil neu:
Hohle Gasse 5, 3550 Langnau im Emmental.
Aktienkapital neu:
CHF 295'360.00 [bisher: CHF 247'200.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 295'360.00 [bisher: CHF 247'200.00].
Aktien neu:
29'536 Inhaberaktien zu CHF 10.00. [bisher: 24'720 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 20.10.2008.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Burgdorf, Revisionsstelle;
Grunder, Hans, von Vechigen, in Rüegsau (Hasle-Rüegsau), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beutler, Esther, von Lauperswil, in Rüegsau (Rüegsauschachen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Heinz, von Gontenschwil, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauenstein, Chantal, von Wahlern und Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob, Peter, von Trub, in Langnau im Emmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Walter, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casanovas, Enrico, von Langenthal, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühni, Ernst, von Langnau im Emmental, in Oberfrittenbach (Langnau im Emmental), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenz, Martin, von Biglen und Arni, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zesiger, Rudolf, von Merzligen, in Schangnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Benz, von Trub, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand-Zentrum AG (CH-035.3.015.119-5), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.