Auskünfte zu Kurt Zeller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kurt Zeller
Publikationsnummer: HR02-1005844836, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ZS Alu-Zargen AG, in Häggenschwil, CHE-165.209.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Kurt, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005188886, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ZS Alu-Zargen AG, in Häggenschwil, CHE-165.209.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004660170).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Ralph, von Appenzell, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Zeller, Kurt, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3201121, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ALPHA Swiss Montage-Team GmbH, in St. Gallen, CHE-109.443.189, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2014, Publ. 1557809).
Firma neu:
ALPHA Swiss Montage-Team GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Kurt, von Appenzell, in St. Gallen, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].