Auskünfte zu Hans Zeller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Zeller
Publikationsnummer: 2754301, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Dorfladä-Häggenschwil GmbH, in Häggenschwil, CHE-114.962.182, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2009, S. 16, Publ. 5145484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller-Züger, Nicole, von Altendorf und Schwellbrunn, in Häggenschwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zeller, Hans, von Schwellbrunn, in Häggenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshardt, Daniel, von Oberembrach, in Häggenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Angehrn, Lukas, von Muolen, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5644478, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Zeller-Züger GmbH, in Häggenschwil, CH-320.4.057.725-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2005, S. 8, Publ. 2959978). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Hans, von Schwellbrunn, in Häggenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5145484, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Dorfladä-Häggenschwil GmbH, in Häggenschwil, CH-320.4.065.568-9, Dorfstrasse 8, 9312 Häggenschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.07.2009.
Zweck:
Betrieb eines Dorfladens;
Lebensmittel-, Frischprodukte- und Non-Food-Detailhandel;
Handel mit sowie Kauf und Verkauf von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern, Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zeller-Züger, Nicole, von Altendorf und Schwellbrunn, in Häggenschwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zeller, Hans, von Schwellbrunn, in Häggenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.