Auskünfte zu Jonas Zeier
Neueste SHAB-Meldungen: Jonas Zeier
Publikationsnummer: 4017777, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Nuovum AG, in Aesch (BL), CHE-112.964.402, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2006, Publ. 3426194).
Statutenänderung:
21.12.2017.
Firma neu:
Spring Chem Tech AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeier, Jonas, von Basel, in Aesch (BL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spring, Dr. Andreas, von Steffisburg, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grellingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spring, Stefan, von Steffisburg, in Grellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spring, Werner, von Steffisburg, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirtschafts-Treuhand AG (CHE-101.859.215), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Wirtschafts-Treuhand AG (CH-270.3.005.544-5)].
Publikationsnummer: 4884624, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Zeisch GmbH, in Reinach BL, CH-280.4.010.626-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2007, S. 4, Publ. 3889876). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeier, Jonas, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: in Aesch BL, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Schmid, Roland, von Richterswil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: in Pfeffingen].
Publikationsnummer: 3889876, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Zeisch GmbH, in Reinach BL, CH-280.4.010.626-7, Sternenhofstrasse 17, 4153 Reinach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.04.2007.
Zweck:
Entwicklung, Unterhaltung und Weiterentwicklung von Internetplattformen und IT-Projekten. Die Gesesllschaft kann ausserdem branchenspezifischen Beratungstätigkeiten nachgehen, Events jeglicher Art organisieren, durchführen und vermarkten sowie einzelne Personen unter Vertrag nehmen, um diese zu managen. Weiter kann die Gesellschaft Projekte im Marketing- und Management-Bereich durchführen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Zeier, Jonas, von Basel, in Aesch BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Schmid, Roland, von Richterswil, in Pfeffingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.