Auskünfte zu Jürg Zehntner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Zehntner
Publikationsnummer: HR02-1005174726, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Camping Alpenblick GmbH, in Unterseen, CHE-112.851.293, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S.4, Publ. 5282874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehntner, Jürg, von Interlaken und Reigoldswil, in Unterseen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00;
Knecht-Flück, Susanne, von Gsteigwiler und Trub, in Unterseen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camping Lodge AG (CHE-227.871.891), in Zug, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 40'000.00;
Vyskocil, Jan, von Meggen, in Meggen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, René, von Hettlingen, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5282874, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Camping Alpenblick GmbH, in Unterseen, CH-092.4.017.609-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2006, S. 3, Publ. 3318134). [Streichung der Bestimmung über die Liberierung, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 80'000.--.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht-Flück, Susanne, von Gsteigwiler und Trub, in Unterseen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher: in Gsteigwiler];
Zehntner, Jürg, von Interlaken und Reigoldswil, in Unterseen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher: in Adlikon bei Regensdorf (Regensdorf), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3318134, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Camping Alpenblick GmbH, in Unterseen, CH-092.4.017.609-2, Seestrasse 130, 3800 Unterseen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft betreibt Campingplätze, führt Beherbergungs- und Verpflegungsbetriebe, namentlich Hotels mit touristischer Ausrichtung, und erbringt dazu Dienstleistungen aller Art. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, halten oder weiterveräussern sowie sämtliche kommerziellen, finanziellen oder anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 80'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt den Erwerb eines selbständigen und dauernden Baurechts Unterseen-Nr. 1723, Camping Alpenblick (Lehn, Neuhaus) sowie zum Camping gehörende Mobilien zum Preis von insgesamt höchstens CHF 240'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 80'000.--. Die Mitteilungen an die GesellschafterInnen erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Zehntner, Jürg, von Interlaken und Reigoldswil, in Adlikon bei Regensdorf (Regensdorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--;
Knecht-Flück, Susanne, von Gsteigwiler und Trub, in Gsteigwiler, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--.