Auskünfte zu Josef Zehnder
Einträge zum Namen Josef Zehnder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Josef Zehnder
Publikationsnummer: 5621748, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Adolf Imhof Stiftung, in Brig-Glis, CH-600.7.001.222-5, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2006, S. 14, Publ. 3550968).
Urkundenänderung:
22.03.2010, 16.04.2010.
Domizil neu:
c/o Steiner & Pfaffen Treuhand AG, Oberer Saltinadamm 4, 3902 Glis. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waeber-Kalbermatten, Esther, von Saas Almagell, in Brig-Glis, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zehnder, Josef, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Revisionsstelle;
Nellen, Anton, von Baltschieder, in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidhalter, Karl, von Ried-Brig, in Brig-Glis, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiner und Pfaffen Treuhand AG (CH-600.3.001.758-5), in Brig-Glis, Revisionsstelle;
Hofer, Martin, von Biglen, in Ried-Brig, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brig-Glis].
Publikationsnummer: 3550968, Handelsregister-Amt Wallis
Adolf Imhof Stiftung, in Brig-Glis, CH-600.7.001.222-5, Förderung des Oberwalliser Volksliederchors etc. Stiftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.1998, S. 4987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwestermann, Hans, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guntern, Urs, von Ernen, in Brig-Glis, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melega, Egisto, von Filet, in Naters, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hofer, Martin, von Biglen, in Brig-Glis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verasani, Adrian, von Guttet-Feschel, in Brig-Glis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeber-Kalbermatten, Esther, von Saas Almagell, in Brig-Glis, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zehnder, Josef, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Revisionsstelle [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Nellen, Anton, von Baltschieder, in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3074282, Handelsregister-Amt Wallis
Restaurant Post, Zehnder & Co., in Brig-Glis, CH-600.2.012.523-9, Furkastrasse 23, 3900 Brig, neue Kommanditgesellschaft.
Beginn:
6.10.2005.
Zweck:
Restaurant.
Eingetragene Personen:
Zehnder, Josef, von Brig-Glis, in Brig-Glis, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Leitzinger, Aline, von Naters, in Naters, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.--.