Auskünfte zu Hans Zeder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Zeder
Publikationsnummer: 1397669, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Strassengenossenschaft Steinersmatt, in Stans, CHE-101.175.200, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 17, Publ. 4799790).
Domizil neu:
c/o David Marty, Steinersmatt 101, 6370 Stans.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften] [gestrichen: Haftung: keine persönliche Haftung der Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeder, Hans, von Luzern, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmiger, Martha, von Littau und Römerswil, in Adligenswil, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, David Matthias, von Oberiberg, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Gotthard Josef, von Dallenwil, in Stans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Niederberger, Gotthard, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Mischol, Curdin, von Kriens, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treuhandbüro Peter Feierabend (CHE-108.129.626), in Stans, Revisionsstelle [bisher: Treuhandbüro Peter Feierabend, in Stans (CH-150.1.000.425-2)].
Publikationsnummer: 6784310, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Bahnhofparking Stans AG, in Stans, CH-150.3.001.152-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2010, S. 15, Publ. 5720136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeder, Hans, von Luzern, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Hans, von Horw und Menznau, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bissig, Niklaus, von Attinghausen, in Stans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuenberger, Franz, von Melchnau, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5561976, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Stiftung Orientierungsstufe Stans, in Stans, CH-150.7.000.056-7, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2008, S. 8, Publ. 4654258).
Urkundenänderung:
27.10.2008.
Name neu:
Stiftung Sekundarstufe I Stans.
Zweck neu:
Die Erträgnisse des Stiftungskapitals sind für ausserordentliche Bedürfnisse der Sekundarstufe l (Orientierungsschule und Werkschule) Stans zu verwenden, insbesondere für die finanzielle Unterstützung von Unterrichtsprojekten und Aktivitäten mit klassenübergreifendem Charakter sowie die Finanzierung von hinzugezogenen Fachleuten (Supervisoren, Referenten).
Organisation neu:
Stiftungsrat.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeder, Hans, von Luzern, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirchgessner, Peter, von Wettingen, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster-Käslin, Isabelle, von Beckenried und Schmerikon, in Stans, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Josef, von Wolfenschiessen, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Starkl, Stephan, von Luzern, in Wilen (Sarnen), Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.