Auskünfte zu Werner Zaugg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Zaugg
Publikationsnummer: 4482788, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Bildung für Kinder und Jugendliche in Afrika, in Bern, CH-035.7.033.681-1, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2004, S. 2, Publ. 2533114).
Postadresse:
Postfach 7925, 3001 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Werner, von Wyssachen, in Ins, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter Schaad, Ursula, von Oberbipp und Wolhusen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moraschinelli, Elisabeth, von Bern, in Bern, Mitglied und Kassierin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Formiga, Isabelle, von Genf, Zürich und Le Chenit, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gsteiger, Brigitte, von Grindelwald, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2533114, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Bildung für Kinder und Jugendliche in Afrika, in Bern, CH-035.7.033.681-1, c/o Daniel Moser, Steigerweg 26, 3006 Bern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
7.04.2004, 8.09.2004.
Zweck:
Unterstützung von Bildungsprojekten für mittellose Kinder und Jugendliche in Afrika, mit Schwerpunkt in der Republik Cabo Verde, indem sie beispielsweise: Kindern und Jugendlichen den Besuch öffentlicher Schulen (Kindergärten, Grundschule und Sekundarschulstufe) oder von Therapiestätten ermöglicht, Alphabetisierungsprogramme anerkannter Nichtregierungsorganisationen unterstützt, zum Aufbau von Schulen und ihrer Infrastruktur beiträgt, kulturelle Aktivitäten anerkannter Nichtregierungsorganisationen, von Gemeinden oder des Staates unterstützt. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend;
in jedem Falle muss die Unterstützung gemeinnützigen Charakter haben und im öffentlichen Interesse liegen.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern, Generalsekretariat.
Organisation:
Stiftungsrat und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Moser, Daniel, von Arni BE, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Thulin-Krebs, Rosa, von Wattenwil, in Bern, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Zaugg, Werner, von Wyssachen, in Ins, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter Schaad, Ursula, von Oberbipp und Wolhusen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sauser, Bernhard, von Sigriswil, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hottinger, Hans, von Zürich, in Kaufdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moraschinelli, Elisabeth, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
T & R AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Solidaritäts- und Ausbildungsstiftung des Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH), in Zürich, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2002, S. 22, Publ. 341152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Husi, Max, von Binningen, Olten und Wangen bei Olten, in Binningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Werner, von Wyssachen, in Ins, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Ruth, von Luzern, in Alpnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Edith, von Wyssachen, in Fribourg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Pius, von Ermensee, in Altwis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälti, Ute, von Innertkirchen, in Steinach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horn];
Zingg, Anna Katharina, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH].