Auskünfte zu Ikromjon Yokubov
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ikromjon Yokubov
Publikationsnummer: 3313355, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Zeromax GmbH in Liquidation, in Baar, CHE-112.440.412, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2010, Publ. 5881212).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Djalalov, Miradil Sabitovich, usbekischer Staatsangehöriger, in Tashkent City (UZ), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Landau, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Yokubov, Ikromjon, usbekischer Staatsangehöriger, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Giroud, Roger, von Zürich, in Erlenbach (ZH), ausseramtlicher Konkursverwalter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6094260, Handelsregister-Amt Zug, (170)
FMN LOGISTICS AG, in Zug, CH-170.3.033.813-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, S. 20, Publ. 5817784).
Firma neu:
FMN LOGISTICS AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.03.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prensilevich, Bogdan, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eustace, Henry, amerikanischer Staatsangehöriger, in Davidsonville (US), Direktor, mit Einzelunterschrift;
O'Connor, David, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eustace Jr., Harry F., amerikanischer Staatsangehöriger, in Washington D.C. (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Yokubov, Ikromjon, usbekischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Cerjat, Gérard, von Lausanne, in Genève, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5817784, Handelsregister-Amt Zug, (170)
FMN LOGISTICS AG, in Zug, CH-170.3.033.813-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S. 29, Publ. 5691430).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yokubov, Ikromjon, usbekischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.