Auskünfte zu Esther Wyss
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Esther Wyss
Publikationsnummer: 6173714, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Wengi 16 Solothurn AG, in Solothurn, CH-260.3.000.233-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2007, S. 13, Publ. 4028994).
Statutenänderung:
16.05.2011.
Zweck neu:
Betrieb eines Schönheits- und Kosmetikinstitutes, Handel mit und Vertrieb von Produkten der Schönheitspflege sowie Erbringung der dazugehörigen Dienstleistungen. Kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 26.08.1987 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: von 'ABS Aktiengesellschaft für Besonnungs-Systeme'.
in Solothurn:
Einrichtungen und Geräte gemäss Uebernahme- und Kaufvertrag vom 26.08.1987 zum Preise von CHF 209'000.--.].Mit Erklärung vom 16.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Esther, von Lauterbrunnen, in Inkwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bloch, Roman, von Balsthal, in Halten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sofista Treuhand & Partner AG, in Zuchwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Tiziana, italienische Staatsangehörige, in Halten, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:Butera, Tiziana];
Butera, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Forrer, André, von Grabs, in Halten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Wengi 16 Solothurn AG, Sitz Solothurn, Schönheits- und Kosmetikinstitut usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.218 vom 09.11.1994, S.6138).
Eingetragene Personen Neu:
Butera, Tiziana, Heimat Italien, in Herzogenbuchsee, Präsidentin mit Einzelunterschrift;
Bloch, Roman, Heimat Balsthal, in Herzogenbuchsee, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Esther, Heimat Lauterbrunnen, in Inkwil, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung.
Gelöscht:
[Zobrist-Graf, Yvonne, Heimat Rheinfelden, St.Gallen, Hendschiken, in Buchs AG, Mitglied mit Einzelunterschrift];
[Zobrist-Graf, Roger, Heimat Hendschiken, in Buchs, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].