Auskünfte zu Peter Wüthrich
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Wüthrich
Publikationsnummer: HR02-1005008717, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach, in Ursenbach, CHE-103.394.753, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Peter, von Trub, in Ursenbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strahm, Friedrich, von Signau, in Langenthal, Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Leuenberger, Philipp, von Ursenbach, in Sumiswald, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: in Ursenbach];
Rüfenacht, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Ursenbach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Richard, Peter, von Ursenbach, in Madiswil, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Ursenbach];
Graber, Daniel, von Rütschelen, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Güdel, Andreas, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Leuenberger, Peter, von Ursenbach, in Langenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müllener, Franz Peter, von Unterlangenegg, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Scheidegger, Roman, von Huttwil, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4145361, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fernsehgenossenschaft Ursenbach (FGU), in Ursenbach, CHE-101.749.638, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, Publ. 5528148).
Firma neu:
Fernsehgenossenschaft Ursenbach (FGU) in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüderlin, Priska, von Muttenz, in Ursenbach, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Plüss, Beat, von Murgenthal, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Hans-Peter, von Sumiswald, in Ursenbach, Mitglied und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Leuenberger-Kölliker, Linda, von Rohrbach und Wangenried, in Ursenbach, Präsidentin der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Jakob, von Wyssachen, in Ursenbach, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staub-Mosimann, Ursula, von Sumiswald, in Ursenbach, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Peter, von Trub, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 4670740, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach, in Ursenbach, CH-053.5.007.953-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 156 vom 18.08.2003, S. 3, Publ. 1133226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Hans-Ulrich, von Ursenbach, in Ursenbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Peter, von Trub, in Ursenbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strahm, Friedrich, von Signau, in Langenthal, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Ursenbach];
Interrevi AG (CH-249.3.001.145-3), in Huttwil, Revisionsstelle.