Auskünfte zu Brigitte Wolf Lang
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Brigitte Wolf Lang
Publikationsnummer: 3675434, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Verein Geburtshaus 'Villa Oberburg', in Oberburg, CH-053.6.006.308-0, Förderung einer selbstbestimmten Geburt und ganzheitlicher Geburtshilfe usw., Verein (SHAB Nr. 190 vom 03.10.1997, S. 7245).
Statutenänderung:
6.07.2000.
Name neu:
Geburtshaus Villa Oberburg.
Zweck neu:
Förderung einer selbstbestimmten Geburt und ganzheitlichen Geburtshilfe. Verwirklichung des Vereinszweckes insbesondere durch das Führen des Geburtshauses Villa Oberburg, durch das Anbieten ambulanter Betreuung zu Hause, durch Einrichtung von oder Mitwirkung an Beratungseinrichtungen für Schwangere sowie deren Angehörige, durch Beratung in individueller Säuglingspflege, durch Stillberatung und Rückbildungsgymnastik, durch Zusammenarbeit mit Ärzten und Spitälern, mittels Durchführung von oder Mitwirkung an öffentlichen Veranstaltungen, durch Stellungnahmen zu pädagogischen, theologischen, medizinischen und politischen Fragen, die Schwangere betreffen, durch Aufklärungsarbeit mit Hilfe von Infoständen, öffentlichen Aktionen und Ähnlichem. Der Verein verfolgt ausschliesslich und unmittelbar öffentliche und gemeinnützige Zwecke im Sinne der Steuerbegünstigung und ist politisch und konfessionell neutral. Mittel des Vereins dürfen nur für die vereinsmässigen Zwecke verwendet werden und die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismässig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus kommerzieller Tätigkeit des Geburtshaus Villa Oberburg, Spenden und andere freiwillige Zuwendungen, Beiträge der öffentlichen Hand, Ertrag aus dem Vermögen des Geburtshaus Villa Oberburg, ausserordentliche Einnahmen.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand aus mindestens 3 Mitgliedern, Projektgruppen und Regionalgruppen, Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loser Gardi, Vera Maria, von Langendorf und Mosnang und Höchstetten, in Zollikofen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Cappis, Susanne, von Basel, in Bern, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Wolf Lang, Brigitte, von Zürich und Cazis, in Jegenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Notter, Lisa, von Boswil, in Heitenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luginbühl Müller, Elsbeth, von Krattigen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Adelheid genannt Heidi, von Trimbach, in Wynigen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegsegger, Katrin, von Röthenbach im Emmental, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Gabriela, von Frutigen, in Wynigen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Verein "Geburtshuus Mötschwil", in Mötschwil, Förderung einer selbstbestimmten Geburt und ganzheitlicher Geburtshilfe usw., Verein (SHAB Nr.225 vom 18.11.1994, S.6321).
Statutenänderung:
19.06.1997.
Name neu:
Verein Geburtshaus "Villa Oberburg".
Sitz neu:
Oberburg.
Domizil neu:
Emmentalstrasse240, 3414 Oberburg.
Zweck neu:
Förderung einer selbstbestimmten Geburt und ganzheitlicher Geburtshilfe. Insbesondere Unterstützung des Geburtshauses "Villa Oberburg" in ideeller und finanzieller Hinsicht.
Mittel:
Jahresbeiträge der Mitglieder, Zuwendungen von Gönnern und Drittpersonen, Darlehen, Einkünfte aus dem Betrieb. Ohne persönliche Haftung und Nachschusspflicht.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von mindestens 5 Mitgliedern, höchstens 2 Revisoren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Anita (bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift);
Zürcher, Gabriela (bisher: 2.
Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift);
Scheidegger-Würsch, Franca (bisher:
Präsidentin, mit Einzelunterschrift).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loser Gardi, Vera Maria, von Langendorf, Mosnang und Höchstetten, in Zollikofen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Cappis, Susanne, von Basel, in Bern, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Wolf Lang, Brigitte, von Zürich und Cazis, in Jegenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Notter, Lisa, von Boswil, in Heitenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung, Notter, Lisa, von Boswil, in Heitenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luginbühl Müller, Elsbeth, von Krattigen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.