Auskünfte zu Adrian Wohler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Adrian Wohler
Publikationsnummer: 4072788, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
se Lightmanagement AG, in Spreitenbach, CH-400.3.022.509-4, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit elektrischen und elektronischen Apparaten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2005, S. 2, Publ. 2895080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Hermann, von Luzern, in Baden, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Markus, von Oberkulm, in Birmenstorf AG, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer];
Tanner, René, von Dintikon, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wohler, Adrian, von Wohlen AG, in Niederwil AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: 2895080, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
se Lightmanagement AG, in Spreitenbach, CH-400.3.022.509-4, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit elektrischen und elektronischen Apparaten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2004, S. 2, Publ. 2191098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janser, Franz, von Ingenbohl, in Oberwil BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohler, Adrian, von Wohlen AG, in Niederwil AG, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Publikationsnummer: 827000, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Eurolight Illumination Technologies GmbH, Sitz Zug, Handel mit sowie Entwicklung und Bewirtschaftung von lichttechnischen Produkten aller Art, GmbH (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2001, S. 6620).
Firma Neu:
Eurolight Illumination Technologies GmbH in Liq..
Bemerkungen Neu:
Auflösung: Gesellschafterversammlung vom 14.01.2003.
Eingetragene Personen Geändert:
Wohler, Adrian, Heimat Wohlen AG, in Niederwil AG, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 5'000 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Anaconda Ltd liab. Co, in Zug, Liquidatorin.
Gelöscht:
[Schuhmacher, Ralf, Heimat Wolfenschiessen, in Oberrohrdorf, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].